Společenství vlastníků domu OLBRACHTOVA č.p. 201, Lanškroun má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu OLBRACHTOVA č.p. 201, Lanškroun (25957350) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Olbrachtova 201, 56301 Lanškroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 2001 Společenství vlastníků domu OLBRACHTOVA č.p. 201, Lanškroun má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu OLBRACHTOVA č.p. 201, Lanškroun nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu OLBRACHTOVA č.p. 201, Lanškroun na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 28. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 693 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25957350 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu OLBRACHTOVA č.p. 201, Lanškroun | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.8.2001 |
Zapsána dne: | 28.8.2001 | |
Den vzniku společenství: 1. července 2000 | 28.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Olbrachtova 201, Lanškroun 56301, Česká republika | 8.12.2016 |
---|
Člen výboru | Zdeněk Malý |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 |
Adresa | Olbrachtova 201, 56301 Lanškroun |
Člen výboru | Nataša Lebdušková |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 |
Adresa | Olbrachtova 201, 56301 Lanškroun |
Předseda výboru | Petr Koukol |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 |
Adresa | Olbrachtova 201, 56301 Lanškroun |
Člen výboru | Milan Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2001 do 28.1.2015 |
Adresa | Olbrachova 201, Lanškroun |
Člen výboru | Ladislav Vaníček |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2001 do 28.1.2015 |
Adresa | Olbrachtova 201, Lanškroun |
Předseda výboru | Ing. Miroslav Klimoš |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2001 do 28.1.2015 |
Adresa | Olbrachtova 201, Lanškroun |
IČO: | 25957350 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu OLBRACHTOVA č.p. 201, Lanškroun |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Lanškroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 8. 2001 |
Sídlo: | Olbrachtova 201, Lanškroun 56301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |