Společenství vlastníků domu Okružní 45,47,49,51,53 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Okružní 45,47,49,51,53 (29280176) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Okružní 1973/45, 67801 Blansko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 2011 Společenství vlastníků domu Okružní 45,47,49,51,53 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Okružní 45,47,49,51,53 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Okružní 45,47,49,51,53 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8757 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29280176 | |
Jméno: | Společenství pro dům Okružní 45,47,49,51,53 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.6.2011 |
Zapsána dne: | 7.6.2011 | |
Shromáždění vlastníků jednotek dne 28. 4. 2016 změnilo stanovy přijetím nového znění. | 9.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Okružní 1973/45, Blansko 67801, Česká republika | 10.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Okružní 45, Blansko 67801, Česká republika | 7.6.2011 - 10.11.2015 |
Předseda výboru | Ing. Zdeněk Lejtnar |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2021 |
Adresa | Okružní 1973/45, 67801 Blansko |
Místopředseda výboru | Zdeněk Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2021 |
Adresa | Okružní 1977/53, 67801 Blansko |
Člen výboru | Lukáš Langr |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2021 |
Adresa | Okružní 1977/53, 67801 Blansko |
místopředseda výboru | Zdeněk Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 do 10.7.2021 |
Adresa | Okružní 1977/53, 67801 Blansko |
člen výboru | Lukáš Langr |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 do 10.7.2021 |
Adresa | Okružní 1977/53, 67801 Blansko |
předseda výboru | Ing. Zdeněk Lejtnar |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 do 10.7.2021 |
Adresa | Okružní 1973/45, 67801 Blansko |
člen výboru | Lukáš Langr |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 9.6.2016 |
Adresa | Okružní 1977/53, 67801 Blansko |
místopředseda výboru | Zdeněk Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 9.6.2016 |
Adresa | Okružní 1977/53, 67801 Blansko |
předseda výboru | Ing. Zdeněk Lejtnar |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 9.6.2016 |
Adresa | Okružní 1973/45, 67801 Blansko |
místopředseda výboru | Zdeněk Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 9.6.2016 |
Adresa | Okružní 1977/53, 67801 Blansko |
člen výboru | Lukáš Langr |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 9.6.2016 |
Adresa | Okružní 1977/53, 67801 Blansko |
předseda výboru | Ing. Zdeněk Lejtnar |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 9.6.2016 |
Adresa | Okružní 1973/45, 67801 Blansko |
předseda výboru | Ing. Zdeněk Lejtnar |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2011 do 10.11.2015 |
Adresa | Okružní 45, 67801 Blansko |
místopředseda výboru | Zdeněk Hloušek |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2011 do 10.11.2015 |
Adresa | Okružní 53, 67801 Blansko |
člen výboru | Lukáš Langr |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2012 do 10.11.2015 |
Adresa | Okružní 53, 67801 Blansko |
člen výboru | Petr Nečas |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2011 do 3.10.2012 |
Adresa | Okružní 53, 67801 Blansko |
IČO: | 29280176 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Okružní 45,47,49,51,53 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Blansko |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 6. 2011 |
Sídlo: | Okružní 1973/45, Blansko 67801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |