Společenství vlastníků domu Okružní 336,337,338, Stráž pod Ralskem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Okružní 336,337,338, Stráž pod Ralskem (75102421) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Okružní 336, 47127 Stráž pod Ralskem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 6. 2007 Společenství vlastníků domu Okružní 336,337,338, Stráž pod Ralskem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Okružní 336,337,338, Stráž pod Ralskem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Okružní 336,337,338, Stráž pod Ralskem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 19. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4080 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75102421 | |
Jméno: | Společenství pro dům Okružní 336-338 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.6.2007 |
Zapsána dne: | 19.6.2007 | |
den vzniku společenství: 6.2.2007 | 19.6.2007 - 1.11.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Okružní 336, Stráž pod Ralskem 47127, Česká republika | 7.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Okružní č.p. 336, Stráž pod Ralskem 47127, Česká republika | 19.6.2007 - 7.11.2015 |
místopředseda | Lucie Trojanová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 |
Adresa | Okružní 338, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen | Milan Chaloupka |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 |
Adresa | Mimoňská 276, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda | Tereza Tanečková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2021 |
Adresa | Okružní 337, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda výboru | Ladislav Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2015 do 17.3.2021 |
Adresa | Okružní 337, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda výboru | Světlana Ferencová |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2020 do 17.3.2021 |
Adresa | Jižní 350, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Ladislav Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2015 do 2.11.2020 |
Adresa | Okružní 336, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda výboru | Světlana Ferencová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2015 do 17.4.2020 |
Adresa | Okružní 336, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Dagmar Sedláčková |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2010 do 7.11.2015 |
Adresa | Okružní 337, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda výboru | Josef Burianec |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2010 do 7.11.2015 |
Adresa | Okružní 337, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Ladislav Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2013 do 7.11.2015 |
Adresa | Okružní 336, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda výboru | Světlana Ferencová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2013 do 7.11.2015 |
Adresa | Okružní 336, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda výboru | Alena Koštelová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2010 do 1.11.2013 |
Adresa | Okružní 336, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Světlana Ferencová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2013 do 1.11.2013 |
Adresa | Okružní 336, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Ladislav Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2007 do 12.7.2013 |
Adresa | Okružní 336, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Světlana Ferencová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2010 do 12.7.2013 |
Adresa | Okružní 336, 47127 Stráž pod Ralskem |
předseda výboru | Ing. Jan Schmidt |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2007 do 17.7.2010 |
Adresa | Okružní 337, 47127 Stráž pod Ralskem |
místopředseda výboru | Miloslava Šárovcová |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2007 do 17.7.2010 |
Adresa | Okružní 338, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Svitlana Ferents |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2007 do 17.7.2010 |
Adresa | Okružní 336, 47127 Stráž pod Ralskem |
člen výboru | Květa Levá |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2007 do 17.7.2010 |
Adresa | Okružní 336, 47127 Stráž pod Ralskem |
IČO: | 75102421 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Okružní 336,337,338, Stráž pod Ralskem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Stráž pod Ralskem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 3. 2007 |
Sídlo: | Okružní 336, Stráž pod Ralskem 47127 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |