Společenství vlastníků domu Nový Dvůr 644 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Nový Dvůr 644 (28334574) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nový dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 4. 2009 Společenství vlastníků domu Nový Dvůr 644 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Nový Dvůr 644 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Nový Dvůr 644 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 4. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7019 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28334574 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 644, Bystřice nad Penštejnem, Nový Dvůr | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.4.2009 |
Zapsána dne: | 15.4.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nový Dvůr 644, Bystřice nad Pernštejnem 59301, Česká republika | 17.6.2016 |
---|
předseda výboru | Petr Plánka |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2021 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
místopředseda výboru | Jiří Kalibán |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2021 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
člen výboru | Miloš Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2021 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
místopředseda výboru | Petr Plánka |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2017 do 17.12.2021 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
člen výboru | Ing. Božena Karásková |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2017 do 17.12.2021 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
předseda výboru | Jaroslav Frýza |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2017 do 3.2.2021 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
místopředseda výboru | Luděk Fendrych |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 28.3.2017 |
Adresa | 137, 59256 Zvole |
člen výboru | Ing. Božena Karásková |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 28.3.2017 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
předseda výboru | Jaroslav Frýza |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 28.3.2017 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
člen výboru | Ing. Božena Karásková |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 28.3.2017 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
místopředseda výboru | Luděk Fendrych |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 28.3.2017 |
Adresa | 137, 59256 Zvole |
předseda výboru | Jaroslav Frýza |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 28.3.2017 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
předseda výboru | Jaroslav Frýza |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 17.6.2016 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
člen výboru | Ing. Božena Karásková |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 17.6.2016 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
místopředseda výboru | Luděk Fendrych |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2014 do 17.6.2016 |
Adresa | 137, 59256 Zvole |
místopředseda výboru | Luděk Fendrych |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 15.8.2014 |
Adresa | Nový Dvůr 644, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
IČO: | 28334574 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Nový Dvůr 644 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Bystřice nad Pernštejnem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 4. 2009 |
Sídlo: | Nový dvůr 644, Bystřice nad Pernštejnem 59301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |