Společenství vlastníků domu Někrasova 3 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Někrasova 3 (27881822) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese N. A. Někrasova 644/3, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 5. 2007 Společenství vlastníků domu Někrasova 3 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Někrasova 3 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Někrasova 3 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 5. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7647 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27881822 | |
Jméno: | Společenství Někrasova 3 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.5.2007 |
Zapsána dne: | 10.5.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | N.A. Někrasova 644/3, Praha 6 16000, Česká republika | 10.5.2007 |
---|
místopředseda | Dominik Kárník |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2022 |
Adresa | N. A. Někrasova 644/3, 16000 Praha |
člen výboru | ing Yvona Tošnerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2022 |
Adresa | N. A. Někrasova 644/3, 16000 Praha |
předsedkyně | Cornelia Procházková Palová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2022 |
Adresa | N. A. Někrasova 644/3, 16000 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Viktor Tvrdík |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 12.4.2022 |
Adresa | Zelená 1744/20, 16000 Praha |
Předseda výboru | Růžena Vokurková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 12.4.2022 |
Adresa | N. A. Někrasova 644/3, 16000 Praha |
Člen výboru | Cornelia Procházková Palová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2017 do 12.4.2022 |
Adresa | N. A. Někrasova 644/3, 16000 Praha |
Člen výboru | Gabriela Klasová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 11.3.2017 |
Adresa | N. A. Někrasova 644/3, 16000 Praha |
Člen výboru | Gabriela Klasová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2015 do 11.3.2017 |
Adresa | N. A. Někrasova 644/3, 16000 Praha |
předseda výboru | Gabriela Klasová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2009 do 4.8.2015 |
Adresa | N.A.Někrasova 644/3, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Růžena Vokurková |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2010 do 4.8.2015 |
Adresa | N.A. Někrasova 644/3, 16000 Praha 6 |
místopředseda | Cornelia Procházková Palová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2013 do 4.8.2015 |
Adresa | N. A. Někrasova 644/3, 16000 Praha |
místopředseda výboru | Dagmar Caspe Pikhartová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2009 do 26.7.2013 |
Adresa | N.A. Někrasova 644/3, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Bohumila Štencová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2009 do 12.8.2010 |
Adresa | N.A.Někrasova 644/3, 16000 Praha 6 |
předseda výboru | Ing. Michal Kárník |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2007 do 8.9.2009 |
Adresa | N.A. Někrasova 644/3, 16000 Praha 6 |
místopředseda výboru | Dagmar Pikhartová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2007 do 8.9.2009 |
Adresa | N.A. Někrasova 644/3, 16000 Praha 6 |
člen výboru | Bohumila Štenclová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2007 do 8.9.2009 |
Adresa | N.A. Někrasova 644/3, 16000 Praha 6 |
IČO: | 27881822 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Někrasova 3 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 5. 2007 |
Sídlo: | N. A. Někrasova 644/3, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |