Společenství vlastníků domu Na Výšině 1623, Vrchlabí má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Na Výšině 1623, Vrchlabí (05870895) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Výšině 1623, 54301 Vrchlabí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 3. 2017 Společenství vlastníků domu Na Výšině 1623, Vrchlabí má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Na Výšině 1623, Vrchlabí nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Na Výšině 1623, Vrchlabí na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 21. 3. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6932 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05870895 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu na pozemku p. č. st. 1028, k. ú. Podhůří - Harta, obec Vrchlabí | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.3.2017 |
Zapsána dne: | 21.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Výšině 1623, Vrchlabí 54301, Česká republika | 31.7.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Jablonecká 42/35, Liberec 46005, Česká republika | 21.3.2017 - 31.7.2018 |
Místopředseda výboru | Mgr. Miloslava Martinová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2024 |
Adresa | Lidická 998, 54301 Vrchlabí |
předseda výboru | Petr Martin |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2018 |
Adresa | Lidická 998, 54301 Vrchlabí |
členka výboru | Alena Dubská DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2018 |
Adresa | 303, 54351 Špindlerův Mlýn |
místopředsedkyně výboru | Ing. Helena Hnyková |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2018 do 6.8.2024 |
Adresa | Máchova 2151, 50801 Hořice |
Člen výboru | Martin Bušanský |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 31.7.2018 |
Adresa | 261, 51206 Benešov u Semil |
Místopředseda výboru | Ing. Petr Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 31.7.2018 |
Adresa | Pastelová 1085/6, 46006 Liberec |
Předseda výboru | Martin Chládek |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2017 do 31.7.2018 |
Adresa | Březová alej 1302/10, 46001 Liberec |
IČO: | 05870895 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Na Výšině 1623, Vrchlabí |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Vrchlabí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 3. 2017 |
Sídlo: | Na Výšině 1623, Vrchlabí 54301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |