Společenství vlastníků domu Muškova 1425, Praha 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Muškova 1425, Praha 4 (27906493) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Muškova 1425/6, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 6. 2007 Společenství vlastníků domu Muškova 1425, Praha 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Muškova 1425, Praha 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Muškova 1425, Praha 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7833 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27906493 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Muškova 1425, Praha 4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.6.2007 |
Zapsána dne: | 21.6.2007 | |
Den vzniku společenství: 3.10.2005 | 21.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Muškova 1425/6, Praha 4 , Česká republika | 21.6.2007 |
---|
Místopředseda výboru | Mgr. Xenie Kulovaná |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2021 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
Člen výboru | Ing. Jan Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2021 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
Předseda výboru | Ing. Jaroslav Straka |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2021 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
místopředseda výboru | Mgr. Xenie Kulovaná |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2019 do 14.8.2021 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
člen výboru | Ing. Jaroslav Straka |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2019 do 14.8.2021 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
předseda výboru | Ing. Michal Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2019 do 14.8.2021 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
místopředseda výboru | Xenie Kulovaná |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 17.4.2019 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
člen výboru | Jaroslav Straka |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 17.4.2019 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
předseda výboru | Michal Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 do 17.4.2019 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
předseda výboru | Jaroslav Straka |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2015 do 4.4.2017 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
místopředseda výboru | Xenie Kulovaná |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2015 do 4.4.2017 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
člen výboru | Michal Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2015 do 4.4.2017 |
Adresa | Muškova 1425/6, 14800 Praha |
člen výboru | Renáta Marounková |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2010 do 31.3.2015 |
Adresa | Muškova 1425/6, Praha 4 |
místopředseda výboru | Xenie Kulovaná |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2010 do 31.3.2015 |
Adresa | Muškova 1425/6, Praha 4 |
předseda výboru | Jaroslav Straka |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2012 do 31.3.2015 |
Adresa | Muškova 1425/6, Praha 4 |
předseda výboru | Michal Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2010 do 13.4.2012 |
Adresa | Muškova 1425/6, Praha 4 |
předseda výboru | Michal Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2008 do 8.4.2010 |
Adresa | Muškova 1425/6, Praha 4 |
místopředseda výboru | Xenie Kulovaná |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2008 do 8.4.2010 |
Adresa | Muškova 1425/6, Praha 4 |
člen výboru | Renáta Marounková |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2008 do 8.4.2010 |
Adresa | Muškova 1425/6, Praha 4 |
místopředseda výboru | Xenie Kulovaná |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2007 do 11.6.2008 |
Adresa | Muškova 1425/6, Praha 4 |
předseda výboru | Michal Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2007 do 11.6.2008 |
Adresa | Muškova 1425/6, Praha 4 |
člen výboru | Renáta Marounková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2007 do 11.6.2008 |
Adresa | Muškova 1425/6, Praha 4 |
IČO: | 27906493 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Muškova 1425, Praha 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Kunratice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 6. 2007 |
Sídlo: | Muškova 1425/6, Praha 14800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |