Společenství vlastníků domu Mostiště 104 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Mostiště 104 (26910276) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 104, 59401 Velké Meziříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 11. 2003 Společenství vlastníků domu Mostiště 104 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Mostiště 104 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Mostiště 104 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 11. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3958 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26910276 | |
Jméno: | Společenství vlasníků bytových jednotek Mostiště 104 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.11.2003 |
Zapsána dne: | 26.11.2003 | |
Společenství se řídí stanovami schváleným na schůzi shromáždění dne 11.5.2010 | 10.7.2010 - 15.2.2017 | |
Den vzniku společenství: 20.06.2003 | 26.11.2003 - 17.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 104, Velké Meziříčí 59401, Česká republika | 17.2.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Mostiště č.p. 104, Velké Meziříčí 59401, Česká republika | 26.11.2003 - 17.2.2017 |
předseda | MUDr. Václav Vagunda PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2022 |
Adresa | Eleonory Voračické 671/3, 61600 Brno |
předseda společenství vlastníků | MUDr. Iva Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2017 do 27.4.2022 |
Adresa | 104, 59401 Velké Meziříčí |
pověřený vlastník | Eva Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2010 do 15.2.2017 |
Adresa | 104, 59401 Velké Meziříčí |
pověřený vlastník | MUDr. Libor Žák |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2003 do 10.7.2010 |
Adresa | Mostiště č.p. 104, 59401 Velké Meziříčí |
IČO: | 26910276 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Mostiště 104 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Velké Meziříčí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 11. 2003 |
Sídlo: | 104, Velké Meziříčí 59401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |