Společenství vlastníků domu Křtiny 176 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Křtiny 176 (26241391) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 176, 67905 Křtiny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2001 Společenství vlastníků domu Křtiny 176 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Křtiny 176 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Křtiny 176 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 2. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 558 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26241391 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Křtiny 176 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.2.2001 |
Zapsána dne: | 28.2.2001 | |
Společenství jako právnická osoba vzniklo ze zákona dnem 1.7.2000. | 28.2.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 176, Křtiny 67905, Česká republika | 19.10.2016 |
---|
předseda výboru | Petr Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2020 |
Adresa | 176, 67905 Křtiny |
člen výboru | Gabriela Popelková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 |
Adresa | 130, 67905 Habrůvka |
místopředseda výboru | Ing. Borek Nejezchleb |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 |
Adresa | 176, 67905 Křtiny |
předseda výboru | Antonín Loukota |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 do 6.10.2020 |
Adresa | 176, 67905 Křtiny |
místopředseda výboru | Ing. Borek Nejezchleb |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2001 do 19.10.2016 |
Adresa | 176, Křtiny |
člen výboru | Gabriela Popelková |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2001 do 19.10.2016 |
Adresa | 176, Křtiny |
předseda výboru | Antonín Loukota |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2001 do 19.10.2016 |
Adresa | 176, Křtiny |
IČO: | 26241391 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Křtiny 176 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Křtiny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 2. 2001 |
Sídlo: | 176, Křtiny 67905 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |