Společenství vlastníků domu Křivatcová 502, Praha 5 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Křivatcová 502, Praha 5 (06319017) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Křivatcová 502/7, 15521 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 8. 2017 Společenství vlastníků domu Křivatcová 502, Praha 5 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Křivatcová 502, Praha 5 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Křivatcová 502, Praha 5 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 8. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 18277 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06319017 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu na pozemku parc.č. 509/96, k.ú. Zličín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.8.2017 |
Zapsána dne: | 2.8.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křivatcová 502/7, Praha 15521, Česká republika | 10.7.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Flájská 3214/8, Praha 10000, Česká republika | 2.8.2017 - 10.7.2018 |
předseda výboru | Miroslav Šůs |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2022 |
Adresa | Křivatcová 502/9, 15521 Praha |
místopředseda výboru | Zoltán Šandula |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2022 |
Adresa | Křivatcová 502/7, 15521 Praha |
člen výboru | Lukáš Bejvl |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2022 |
Adresa | Křivatcová 502/7, 15521 Praha |
Předseda společenství vlastníků | Jan Masojídek |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2019 do 19.4.2022 |
Adresa | Křivatcová 502/7, 15521 Praha |
Předseda společenství vlastníků | Jan Masojídek |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2018 do 7.6.2019 |
Adresa | Budovatelů 115, 26101 Příbram |
IČO: | 06319017 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Křivatcová 502, Praha 5 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Zličín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 8. 2017 |
Sídlo: | Křivatcová 502/7, Praha 15521 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |