Společenství vlastníků domu Kolaříkova 680 v Morkovicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Kolaříkova 680 v Morkovicích (26959798) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kolaříkova 680, 76833 Morkovice-Slížany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 2005 Společenství vlastníků domu Kolaříkova 680 v Morkovicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Kolaříkova 680 v Morkovicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Kolaříkova 680 v Morkovicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 3. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2985 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26959798 | |
Jméno: | Společenství pro dům Kolaříkova 680 v Morkovicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.3.2005 |
Zapsána dne: | 22.3.2005 | |
Den vzniku společenství: 3.9.2004 | 22.3.2005 - 10.8.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kolaříkova 680, Morkovice-Slížany 76833, Česká republika | 10.8.2017 |
---|
předseda výboru | Jana Blešová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2023 |
Adresa | Kolaříkova 680, 76833 Morkovice-Slížany |
člen výboru | Hana Vybíralová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2023 |
Adresa | Kolaříkova 680, 76833 Morkovice-Slížany |
člen výboru | Marie Přikrylová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2023 |
Adresa | Kolaříkova 680, 76833 Morkovice-Slížany |
člen výboru | Roman Horák |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2020 do 29.3.2023 |
Adresa | 143, 76833 Morkovice-Slížany |
člen výboru | Hana Vybíralová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2017 do 29.3.2023 |
Adresa | Kolaříkova 680, 76833 Morkovice-Slížany |
předseda výboru | Jana Blešová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2017 do 29.3.2023 |
Adresa | Kolaříkova 680, 76833 Morkovice-Slížany |
člen výboru | Roman Horák |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2017 do 8.5.2020 |
Adresa | Kolaříkova 680, 76833 Morkovice-Slížany |
člen výboru | Hana Vybíralová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2005 do 10.8.2017 |
Adresa | Kolaříkova 680, Morkovice-Slížany |
člen výboru | Roman Horák |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2011 do 10.8.2017 |
Adresa | Kolaříkova 680, 76833 Morkovice-Slížany |
člen výboru | Hana Vybíralová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2005 do 10.8.2017 |
Adresa | Kolaříkova 680, Morkovice-Slížany |
předseda výboru | Martina Kubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2017 do 10.8.2017 |
Adresa | Dlažánky 708/17, 76901 Holešov |
člen výboru | Roman Horák |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2011 do 10.8.2017 |
Adresa | Kolaříkova 680, 76833 Morkovice-Slížany |
předseda výboru | Martina Kubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2017 do 10.8.2017 |
Adresa | Dlažánky 708/17, 76901 Holešov |
předseda výboru | Martina Kubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2005 do 24.3.2017 |
Adresa | Kolaříkova 680, Morkovice-Slížany |
člen výboru | Josef Horák |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2005 do 29.6.2011 |
Adresa | Kolaříkova 680, Morkovice-Slížany |
IČO: | 26959798 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Kolaříkova 680 v Morkovicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Morkovice-Slížany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 3. 2005 |
Sídlo: | Kolaříkova 680, Morkovice-Slížany 76833 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |