Společenství vlastníků domu Fügnerova 504/30, Trmice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Fügnerova 504/30, Trmice (25477358) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Fügnerova 504/30, 40004 Trmice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 2003 Společenství vlastníků domu Fügnerova 504/30, Trmice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Fügnerova 504/30, Trmice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Fügnerova 504/30, Trmice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 30. 10. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2673 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25477358 | |
Jméno: | Společenství domu Fügnerova 504/30, Trmice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.10.2003 |
Zapsána dne: | 30.10.2003 | |
Den vzniku společenství 6.11.2001. | 30.10.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fügnerova 504/30, Trmice 40004, Česká republika | 30.10.2003 |
---|
člen | Vít Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 |
Adresa | Tyršova 608/21, 40004 Trmice |
předseda | Eva Vondráčková |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 |
Adresa | Fügnerova 504/30, 40004 Trmice |
člen | Hana Vedralová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2017 do 5.4.2024 |
Adresa | Fügnerova 504/30, 40004 Trmice |
Předseda | Karel Zikán |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2003 do 10.10.2017 |
Adresa | Fügnerova 504/30, 40004 Trmice |
Místopředseda | Vít Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2003 do 10.10.2017 |
Adresa | Tyršova 608/21, 40004 Trmice |
Člen | Hana Vedralová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2003 do 10.10.2017 |
Adresa | Fügnerova 504/30, 40004 Trmice |
IČO: | 25477358 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Fügnerova 504/30, Trmice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Trmice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 10. 2003 |
Sídlo: | Fügnerova 504/30, Trmice 40004 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |