Společenství vlastníků domu Erbenova 19,21 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Erbenova 19,21 (26242184) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Erbenova 1487/19, 67801 Blansko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2001 Společenství vlastníků domu Erbenova 19,21 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Erbenova 19,21 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Erbenova 19,21 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 2. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 569 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26242184 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Erbenova 19,21 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.2.2001 |
Zapsána dne: | 28.2.2001 | |
Shromáždění vlastníků společenství dne 16.2.2017 přijalo změnu stanov společenství. | 17.2.2021 | |
Společenství jako právnická osoba vzniklo ze zákona dnem 1.7.2000. | 28.2.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Erbenova 1487/19, Blansko 67801, Česká republika | 9.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Erbenova 1487/19, Blansko 67801, Česká republika | 28.2.2001 - 9.11.2015 |
Předseda výboru | Mgr. Šárka Kudláčková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2024 |
Adresa | 118, 67901 Voděrady |
Místopředseda výboru | Ludmila Vacková |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2024 |
Adresa | Erbenova 2250/21, 67801 Blansko |
Člen výboru | Ing. Martin Pernica |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2024 |
Adresa | Erbenova 1487/19, 67801 Blansko |
člen výboru | Martin Pernica |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 do 2.2.2024 |
Adresa | Erbenova 1487/19, 67801 Blansko |
místopředseda výboru | Olga Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 do 2.2.2024 |
Adresa | Erbenova 1487/19, 67801 Blansko |
předseda výboru | Helena Jelínková |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 do 2.2.2024 |
Adresa | 62, 67907 Kotvrdovice |
člen výboru | Martin Pernica |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 do 5.5.2021 |
Adresa | Cihlářská 2164/13, 67801 Blansko |
člen výboru | Jan Klaška |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2017 do 17.2.2021 |
Adresa | Absolonova 1689/4, 67801 Blansko |
předseda výboru | Arnošt Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2017 do 17.2.2021 |
Adresa | Erbenova 2250/21, 67801 Blansko |
místopředseda výboru | Olga Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 17.2.2021 |
Adresa | Erbenova 1487/19, 67801 Blansko |
člen výboru | Jaroslav Rychnovský |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 1.4.2017 |
Adresa | Erbenova 2250/21, 67801 Blansko |
předseda výboru | Jaroslav Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 1.4.2017 |
Adresa | Erbenova 1487/19, 67801 Blansko |
předseda výboru | Jaroslav Dvořáček |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2012 do 9.11.2015 |
Adresa | Erbenova 1487/19, 67801 Blansko |
místopředseda výboru | Olga Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2012 do 9.11.2015 |
Adresa | Erbenova 1487/19, 67801 Blansko |
člen výboru | Jaroslav Rychnovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2008 do 9.11.2015 |
Adresa | Erbenova 2250/21, 67801 Blansko |
předseda výboru | Miloslav Kuba |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2008 do 12.6.2012 |
Adresa | Erbenova 1487/19, 67801 Blansko |
místopředseda výboru | Eva Kalvasová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2008 do 12.6.2012 |
Adresa | Erbenova 2250/21, 67801 Blansko |
předseda výboru | Arnošt Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2003 do 8.10.2008 |
Adresa | Erbenova 2250/21, 67801 Blansko |
místopředseda výboru | Eva Kalvasová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2003 do 8.10.2008 |
Adresa | Erbenova 2250/21, 67801 Blansko |
člen výboru | Bohumil Doležel |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2003 do 8.10.2008 |
Adresa | Erbenova 1487/19, 67801 Blansko |
předseda výboru | Alois Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2001 do 11.12.2003 |
Adresa | Erbenova 1487/19, 67801 Blansko |
místopředseda výboru | Eva Kalvasová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2001 do 11.12.2003 |
Adresa | Erbenova 2250/21, 67801 Blansko |
člen výboru | Arnošt Hlaváček |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2001 do 11.12.2003 |
Adresa | Erbenova 2250/21, 67801 Blansko |
IČO: | 26242184 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Erbenova 19,21 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Blansko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 2. 2001 |
Sídlo: | Erbenova 1487/19, Blansko 67801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |