Společenství vlastníků domu čp. 942 - 944 Horažďovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 942 - 944 Horažďovice (72034254) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Kapličky 316, 34201 Sušice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 7. 2009 Společenství vlastníků domu čp. 942 - 944 Horažďovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 942 - 944 Horažďovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 942 - 944 Horažďovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 10. 7. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5818 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72034254 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 942 - 944, Horažďovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.7.2009 |
Zapsána dne: | 10.7.2009 | |
Orgány společenství: a) shromáždění vlastníků jednotek b) výbor | 10.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Kapličky 316, Sušice 34201, Česká republika | 7.2.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Peškova 943, Horažďovice 34101, Česká republika | 10.7.2009 - 7.2.2023 |
předseda výboru | Karel Míčka |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2015 do 7.2.2023 |
Adresa | Peškova 943, 34101 Horažďovice |
člen výboru | Ladislav Kliment |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2015 do 7.2.2023 |
Adresa | Peškova 944, 34101 Horažďovice |
člen výboru | Otakar Palička |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2015 do 7.2.2023 |
Adresa | Peškova 942, 34101 Horažďovice |
člen výboru | Ladislav Kliment |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2009 do 22.6.2015 |
Adresa | Peškova 944, 34101 Horažďovice |
člen výboru | Otakar Palička |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2009 do 22.6.2015 |
Adresa | Peškova 942, 34101 Horažďovice |
předseda výboru | Ing. Karel Míčka |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2010 do 22.6.2015 |
Adresa | Peškova 943, 34101 Horažďovice |
předseda výboru | Ing. Kamil Kosturik |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2009 do 17.9.2010 |
Adresa | Peškova 943, 34101 Horažďovice |
IČO: | 72034254 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 942 - 944 Horažďovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Sušice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 3. 2009 |
Sídlo: | U Kapličky 316, Sušice 34201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |