Společenství vlastníků domu čp. 721, 722, Sídliště, Hostinné má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 721, 722, Sídliště, Hostinné (01586670) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sídliště 722, 54371 Hostinné. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2013 Společenství vlastníků domu čp. 721, 722, Sídliště, Hostinné má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 721, 722, Sídliště, Hostinné nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 721, 722, Sídliště, Hostinné na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 3. 5. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5968 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01586670 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu čp. 721, 722, Sídliště, Hostinné | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.5.2013 3.5.2013 |
Zapsána dne: | 3.5.2013 | |
orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 3.5.2013 - 30.1.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sídliště 722, Hostinné 54371, Česká republika | 3.5.2013 |
---|
člen výboru | Dagmar Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 |
Adresa | Sídliště 722, 54371 Hostinné |
předseda výboru | Milena Dulová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2023 |
Adresa | Sídliště 721, 54371 Hostinné |
člen výboru | Michaela Bartůňková |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2019 |
Adresa | Sídliště 721, 54371 Hostinné |
předseda výboru | Alexandra Antošová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 do 2.11.2023 |
Adresa | B. Smetany 559, 54371 Hostinné |
člen výboru | Jana Remešová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2019 do 2.11.2023 |
Adresa | Sídliště 722, 54371 Hostinné |
člen výboru | Jan Suchoň |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2019 do 2.11.2023 |
Adresa | Sídliště 721, 54371 Hostinné |
předseda výboru | Alexandra Antošová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 do 6.5.2023 |
Adresa | Sídliště 722, 54371 Hostinné |
předseda výboru | Jana Kuhn-Gaberová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2019 do 20.1.2022 |
Adresa | Sídliště 722, 54371 Hostinné |
člen výboru | Alexandra Antošová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2019 do 20.1.2022 |
Adresa | Sídliště 722, 54371 Hostinné |
člen výboru | Jan Suchoň |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2013 do 30.1.2019 |
Adresa | Sídliště 721, 54371 Hostinné |
člen výboru | Jana Remešová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2013 do 30.1.2019 |
Adresa | Sídliště 722, 54371 Hostinné |
předseda výboru | Jana Kuhn-Gaberová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2013 do 30.1.2019 |
Adresa | Sídliště 722, 54371 Hostinné |
člen výboru | Přemysl Čáp |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2015 do 30.1.2019 |
Adresa | Družstevní 1295, 54301 Vrchlabí |
člen výboru | Přemysl Čáp |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2013 do 14.10.2015 |
Adresa | Sídliště 722, 54371 Hostinné |
IČO: | 01586670 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 721, 722, Sídliště, Hostinné |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Hostinné |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 5. 2013 |
Sídlo: | Sídliště 722, Hostinné 54371 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |