Společenství vlastníků domu čp. 712 v Jindřichově Hradci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 712 v Jindřichově Hradci (02864495) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese sídliště Vajgar 712, 37701 Jindřichův Hradec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 2014 Společenství vlastníků domu čp. 712 v Jindřichově Hradci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 712 v Jindřichově Hradci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 712 v Jindřichově Hradci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 4. 4. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4315 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02864495 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu čp. 712 v Jindřichově Hradci | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.4.2014 |
Zapsána dne: | 4.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 4.4.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | sídliště Vajgar 712, Jindřichův Hradec 37701, Česká republika | 4.4.2014 |
---|
Předseda výboru | Ivan Licehamr |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | sídliště Vajgar 712, 37701 Jindřichův Hradec |
Místopředseda výboru | Petr Štěbeták |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | sídliště Vajgar 712, 37701 Jindřichův Hradec |
Člen výboru | Jaroslava Kopečková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2024 |
Adresa | sídliště Vajgar 712, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Ivan Licehamr |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2019 do 18.6.2024 |
Adresa | sídliště Vajgar 712, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Petr Štěbeták |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2019 do 18.6.2024 |
Adresa | sídliště Vajgar 712, 37701 Jindřichův Hradec |
členka výboru | Jaroslava Kopečková |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2019 do 18.6.2024 |
Adresa | sídliště Vajgar 712, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Ivan Licehamr |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2014 do 19.6.2019 |
Adresa | sídliště Vajgar 712, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Petr Štěbeták |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2014 do 19.6.2019 |
Adresa | sídliště Vajgar 712, 37701 Jindřichův Hradec |
členka výboru | Jaroslava Kopečková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2014 do 19.6.2019 |
Adresa | sídliště Vajgar 712, 37701 Jindřichův Hradec |
IČO: | 02864495 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 712 v Jindřichově Hradci |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Jindřichův Hradec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 4. 2014 |
Sídlo: | sídliště Vajgar 712, Jindřichův Hradec 37701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |