Společenství vlastníků domu čp. 71 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 71 (26744961) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Plzeňská 71, 26701 Králův Dvůr. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 1. 2003 Společenství vlastníků domu čp. 71 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 71 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 71 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3018 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26744961 | |
Jméno: | Společenství domu čp. 71 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.1.2003 |
Zapsána dne: | 23.1.2003 | |
den vzniku společenství: 01.07.2000 | 23.1.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 71, Králův Dvůr 26701, Česká republika | 23.1.2003 |
---|
Místopředseda | Monika Bačová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 |
Adresa | Plzeňská 71, 26701 Králův Dvůr |
člen | Liběna Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 |
Adresa | Plzeňská 71, 26701 Králův Dvůr |
Předseda | Lenka Bičanová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 |
Adresa | Plzeňská 71, 26701 Králův Dvůr |
předseda výboru | Lenka Bičanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2011 do 6.4.2016 |
Adresa | Plzeňská 71, 26701 Králův Dvůr |
člen výboru | Liběna Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2011 do 6.4.2016 |
Adresa | Plzeňská 71, 26701 Králův Dvůr |
místopředseda výboru | Monika Bačová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2011 do 6.4.2016 |
Adresa | Plzeňská 71, 26701 Králův Dvůr |
předseda výboru | Liběna Hanzalová |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2003 do 13.8.2011 |
Adresa | Plzeňská 71, 26701 Králův Dvůr |
člen výboru | Jindřiška Paterová |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2003 do 13.8.2011 |
Adresa | Plzeňská 71, 26701 Králův Dvůr |
člen výboru | Ivanka Vrbová |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2003 do 13.8.2011 |
Adresa | Plzeňská 71, 26701 Králův Dvůr |
IČO: | 26744961 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 71 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Králův Dvůr |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 1. 2003 |
Sídlo: | Plzeňská 71, Králův Dvůr 26701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |