Společenství vlastníků domu čp. 70 Podolí I má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 70 Podolí I (28069781) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese , Podolí I. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 2007 Společenství vlastníků domu čp. 70 Podolí I má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 70 Podolí I nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 70 Podolí I na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 4. 9. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2624 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28069781 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu čp. 70 Podolí I | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.9.2007 |
Zapsána dne: | 4.9.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 70, Podolí I 39843, Česká republika | 4.9.2007 |
---|
Předsedkyně výboru | Lucie Hodačová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2020 |
Adresa | 70, 39843 Podolí I |
Místopředseda výboru | Marek Indruch |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2018 |
Adresa | 70, 39843 Podolí I |
Členka výboru | Iveta Jakovcová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2018 |
Adresa | 70, 39843 Podolí I |
Předsedkyně výboru | Lucie Pěnkavová |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2018 do 5.3.2020 |
Adresa | 70, 39843 Podolí I |
předseda výboru | Petr Pěnkava |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2018 do 21.12.2018 |
Adresa | 23, 27377 Drnek |
člen výboru | Jan Jakovec |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2009 do 21.12.2018 |
Adresa | 70, 39843 Podolí I |
místopředseda výboru | Jaromír Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2015 do 21.12.2018 |
Adresa | 70, 39843 Podolí I |
předseda výboru | Petr Pěnkava |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2016 do 10.8.2018 |
Adresa | 34, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Petr Pěnkava |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2016 do 10.8.2018 |
Adresa | 34, 35301 Mariánské Lázně |
předseda výboru | Petr Pěnkava |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2009 do 1.4.2016 |
Adresa | 70, 39843 Podolí I |
předseda výboru | Petr Pěnkava |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2009 do 1.4.2016 |
Adresa | 70, 39843 Podolí I |
místopředseda výboru | Jaromír Bartůněk |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2007 do 23.9.2015 |
Adresa | 70, 39843 Podolí I |
člen výboru | Petr Pěnkava |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2007 do 15.8.2009 |
Adresa | 70, 39843 Podolí I |
předseda výboru | Vladislav Michal |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2007 do 15.8.2009 |
Adresa | 70, 39843 Podolí I |
IČO: | 28069781 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 70 Podolí I |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Podolí I |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 9. 2007 |
Sídlo: | , Podolí I |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |