Společenství vlastníků domu čp. 691-693, Obránců míru, Hořovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 691-693, Obránců míru, Hořovice (26743639) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Obránců míru 693/18, 26801 Hořovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2003 Společenství vlastníků domu čp. 691-693, Obránců míru, Hořovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 691-693, Obránců míru, Hořovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 691-693, Obránců míru, Hořovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2987 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26743639 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu čp. 691-693, Obránců míru, Hořovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.1.2003 |
Zapsána dne: | 14.1.2003 | |
den vzniku společenství: 01.07.2000 | 14.1.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Obránců míru 693, Hořovice 26801, Česká republika | 14.1.2003 |
---|
Předseda výboru | Stanislav Komínek |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2021 |
Adresa | Obránců míru 691/14, 26801 Hořovice |
Místopředseda výboru | Jan Kebrle |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2021 |
Adresa | Obránců míru 692/16, 26801 Hořovice |
Člen výboru | Šárka Radinová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2021 |
Adresa | Obránců míru 692/16, 26801 Hořovice |
předseda výboru | Miroslava Somolíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2003 do 22.12.2021 |
Adresa | Obránců míru 18/693, 26801 Hořovice |
místopředseda výboru | Kateřina Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2003 do 22.12.2021 |
Adresa | Obránců míru 18/693, 26801 Hořovice |
člen výboru | Magdalena Kšírová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2003 do 30.11.2021 |
Adresa | Obránců míru 14/691, 26801 Hořovice |
IČO: | 26743639 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 691-693, Obránců míru, Hořovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Hořovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 1. 2003 |
Sídlo: | Obránců míru 693/18, Hořovice 26801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |