Společenství vlastníků domu čp. 677, 678/III v Klatovech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 677, 678/III v Klatovech (75100860) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Plzeňská 678, 33901 Klatovy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 2007 Společenství vlastníků domu čp. 677, 678/III v Klatovech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 677, 678/III v Klatovech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 677, 678/III v Klatovech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 22. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4930 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75100860 | |
Jméno: | Společenství domu čp. 677, 678/III v Klatovech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.3.2007 |
Zapsána dne: | 22.3.2007 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 22.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 678, Klatovy 33901, Česká republika | 21.11.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Plzeňská 678, Klatovy 33901, Česká republika | 22.3.2007 - 21.11.2018 |
předseda výboru | Daniel Šícho |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2023 |
Adresa | Plzeňská 678, 33901 Klatovy |
člen výboru | Jaroslava Mertlová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2023 |
Adresa | Plzeňská 677, 33901 Klatovy |
člen výboru | Martina Suchá |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2023 |
Adresa | Plzeňská 678, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Daniel Šícho |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2018 do 19.12.2023 |
Adresa | Plzeňská 678, 33901 Klatovy |
člen výboru | Martina Suchá |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2018 do 19.12.2023 |
Adresa | Plzeňská 678, 33901 Klatovy |
člen výboru | Jaroslava Mertlová |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2018 do 19.12.2023 |
Adresa | Plzeňská 677, 33901 Klatovy |
člen výboru | MVDr. Slavoj Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 21.11.2018 |
Adresa | Plzeňská 677, 33901 Klatovy |
člen výboru | Ing. Karel Noha |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 21.11.2018 |
Adresa | Plzeňská 677, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Daniel Šícho |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2015 do 21.11.2018 |
Adresa | Plzeňská 678, 33901 Klatovy |
Člen výboru | Daniel Šícho |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2013 do 2.10.2015 |
Adresa | Plzeňská 678, 33901 Klatovy |
Člen výboru | Slavoj Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2013 do 2.10.2015 |
Adresa | Plzeňská 677, 33901 Klatovy |
Předseda výboru | Ludmila Hránková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2013 do 2.10.2015 |
Adresa | Plzeňská 678, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Michal Schneedörfler |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2007 do 29.6.2013 |
Adresa | Plzeňská 678, 33901 Klatovy |
člen výboru | MVDr. Slavoj Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2007 do 29.6.2013 |
Adresa | Plzeňská 677, 33901 Klatovy |
člen výboru | Ing. Ludmila Hránková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2007 do 29.6.2013 |
Adresa | Plzeňská 678, 33901 Klatovy |
IČO: | 75100860 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 677, 678/III v Klatovech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Klatovy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 12. 2001 |
Sídlo: | Plzeňská 678, Klatovy 33901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |