Společenství vlastníků domu čp. 66, Červená Voda má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 66, Červená Voda (25956345) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 66, 56161 Červená Voda. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 2001 Společenství vlastníků domu čp. 66, Červená Voda má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 66, Červená Voda nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 66, Červená Voda na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 3. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 597 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25956345 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu čp. 66, Červená Voda | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.8.2001 |
Zapsána dne: | 3.8.2001 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2001 | 3.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 66, Červená Voda 56161, Česká republika | 3.8.2001 |
---|
Člen výboru | Jan Vintr |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2003 |
Adresa | 66, 56161 Červená Voda |
Místopředseda výboru | Luděk Žíla |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2003 |
Adresa | 66, 56161 Červená Voda |
Předseda výboru | Lubomír Olbrich |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2003 |
Adresa | 66, 56161 Červená Voda |
Místopředseda výboru | Luděk Žíla |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2001 do 17.9.2003 |
Adresa | čp. 66, Červená Voda |
Člen výboru | Jan Vintr |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2001 do 17.9.2003 |
Adresa | čp. 66, Červená Voda |
Předseda výboru | Lubomír Olbrich |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2001 do 17.9.2003 |
Adresa | čp. 66, Červená Voda |
IČO: | 25956345 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 66, Červená Voda |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Červená Voda |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 8. 2001 |
Sídlo: | 66, Červená Voda 56161 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |