Společenství vlastníků domu čp. 621 - 623 Blahoutova, Pardubice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 621 - 623 Blahoutova, Pardubice (27549119) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Blahoutova 623, 53012 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 10. 2008 Společenství vlastníků domu čp. 621 - 623 Blahoutova, Pardubice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 621 - 623 Blahoutova, Pardubice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 621 - 623 Blahoutova, Pardubice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 20. 10. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4291 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27549119 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 621 - 623 Blahoutova, Pardubice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.10.2008 |
Zapsána dne: | 20.10.2008 | |
den vzniku: 20.10.2008 | 5.12.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Blahoutova 623, Pardubice 53012, Česká republika | 6.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Blahoutova čp. 623, Pardubice 53012, Česká republika | 20.10.2008 - 6.10.2016 |
předseda výboru | Drahoš Kalousek |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2023 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
místopředseda výboru | Zdeňka Stránská |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2023 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
člen výboru | David Poledno |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2023 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
technik | David Poledno |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2020 do 15.7.2023 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
místopředseda výboru | Zdeňka Stránská |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2013 do 15.7.2023 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
předseda výboru | Drahoš Kalousek |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2013 do 15.7.2023 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
člen výboru | Miroslav Stránský |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2020 do 4.3.2020 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
člen výboru | Miroslav Stránský |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2018 do 4.3.2020 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
člen výboru | Jiří Kutina |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2018 do 25.8.2018 |
Adresa | Na Drážce 346, 53003 Pardubice |
člen výboru | Jiří Kutina |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2013 do 18.7.2018 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
člen výboru | Jiří Kutina |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2013 do 18.7.2018 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
člen výboru | Mgr. Jiří Kutina |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2008 do 7.12.2013 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
předseda výboru | Drahoš Kalousek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2008 do 7.12.2013 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
místopředseda výboru | Zdeňka Stránská |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2008 do 7.12.2013 |
Adresa | Blahoutova 623, 53012 Pardubice |
IČO: | 27549119 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 621 - 623 Blahoutova, Pardubice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice III |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 10. 2008 |
Sídlo: | Blahoutova 623, Pardubice 53012 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |