Společenství vlastníků domu čp. 618, 619/IV v Klatovech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 618, 619/IV v Klatovech (73728349) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Suvorovova 619, 33901 Klatovy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 8. 2007 Společenství vlastníků domu čp. 618, 619/IV v Klatovech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 618, 619/IV v Klatovech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 618, 619/IV v Klatovech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 21. 8. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5051 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73728349 | |
Jméno: | Společenství domu 618, 619/IV v Klatovech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.8.2007 |
Zapsána dne: | 21.8.2007 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků výbor společenství | 21.8.2007 - 10.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Suvorovova 619, Klatovy 33901, Česká republika | 10.2.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Suvorovova 619, Klatovy 33901, Česká republika | 21.8.2007 - 10.2.2017 |
předseda výboru | Ivana Hrudičková |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | Suvorovova 618, 33901 Klatovy |
člen výboru | Jitka Juricová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | Suvorovova 619, 33901 Klatovy |
člen výboru | Josef Šerý |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2024 |
Adresa | Suvorovova 618, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Ivana Hrudičková |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2019 do 22.2.2024 |
Adresa | Suvorovova 618, 33901 Klatovy |
člen výboru | Jitka Juricová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2019 do 22.2.2024 |
Adresa | Suvorovova 619, 33901 Klatovy |
člen výboru | Vladimír Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 22.2.2024 |
Adresa | Suvorovova 618, 33901 Klatovy |
člen výboru | Ivana Hrudičková |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 10.7.2019 |
Adresa | Suvorovova 618, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Mgr. Jana Škabradová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2017 do 10.7.2019 |
Adresa | Suvorovova 619, 33901 Klatovy |
člen výboru | Josef Šerý |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 10.2.2017 |
Adresa | Suvorovova 618, 33901 Klatovy |
člen výboru | Jana Škabradová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 10.2.2017 |
Adresa | Suvorovova 619, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Vladimír Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 10.2.2017 |
Adresa | Suvorovova 618, 33901 Klatovy |
člen výboru | Ivana Hrudičková |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 10.2.2017 |
Adresa | Suvorovova 618, 33901 Klatovy |
člen výboru | Richard Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2013 do 10.2.2017 |
Adresa | Suvorovova 619, 33901 Klatovy |
člen výboru | Josef Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2009 do 5.2.2013 |
Adresa | Suvorovova 618, 33901 Klatovy |
člen výboru | Richard Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2009 do 5.2.2013 |
Adresa | Suvorovova 619, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Vladimír Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2009 do 5.2.2013 |
Adresa | Suvorovova 618, 33901 Klatovy |
člen výboru | Hana Majerová |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2007 do 5.2.2013 |
Adresa | Suvorovova 619, 33901 Klatovy |
člen výboru | Ivana Hrudičková |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2007 do 5.2.2013 |
Adresa | Suvorovova 618, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Ing. Petr Jurica |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2007 do 27.5.2009 |
Adresa | Suvorovova 619, 33901 Klatovy |
IČO: | 73728349 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 618, 619/IV v Klatovech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Klatovy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 5. 2007 |
Sídlo: | Suvorovova 619, Klatovy 33901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |