Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice (27441997) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Kladenská 540/34, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 2006 Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 4. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6580 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27441997 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.4.2006 |
Zapsána dne: | 19.4.2006 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 30.7.2014 | |
Kontrolní komise: počet členů kontrolní komise:3 předseda - Martin Kalafut, dat. nar. 16.3.1976, rodné číslo 760316/8947, Kladenská 541/36, 16000 Praha 6-Vokovice člen - Andrea Knorová, dat. nar. 25.10.1976, rodné číslo766025/5713, K Lánu 539/9, 16000 Praha 6-Vokovice člen- Marie Šimková, dat. nar. 4.6.1958, rodné číslo 585604/1444, Kladenská 541/36, 16000 Praha 6-Vokovice | 30.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kladenská 540/34, Praha 16000, Česká republika | 19.4.2006 |
---|
člen výboru | Klára Šlehoferová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2022 |
Adresa | Zimní 259, 27751 Nelahozeves |
Předseda výboru | PhDr. Evžen Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2024 |
Adresa | Kladenská 540/34, 16000 Praha |
člen výboru | Ing. Pavel Suchan |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2024 |
Adresa | K lánu 539/9, 16000 Praha |
člen výboru | Marie Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2024 |
Adresa | Kladenská 541/36, 16000 Praha |
Člen výboru | Eva Pitráková |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2016 |
Adresa | Masarykova 885, 25263 Roztoky |
člen výboru | Ing. Daniel Šesták |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 |
Adresa | Kladenská 543/40, 16000 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Pavel Suchan |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2014 do 12.6.2024 |
Adresa | K lánu 539/9, 16000 Praha |
Předseda výboru | PhDr. Evžen Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 do 12.6.2024 |
Adresa | Kladenská 540/34, 16000 Praha |
člen výboru | Klára Jansová |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2019 do 25.6.2022 |
Adresa | Zimní 259, 27751 Nelahozeves |
člen výboru | Klára Jansová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 do 6.11.2019 |
Adresa | 30, 27342 Dřetovice |
Člen výboru | Eva Pitráková |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2014 do 16.12.2016 |
Adresa | Kladenská 542/38, 16000 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Pavel Suchan |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 do 2.8.2014 |
Adresa | K Lánu , Praha 6 |
Člen výboru | Eva Pitráková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2014 do 2.8.2014 |
Adresa | Kladenská , Praha 6 |
Předseda výboru | PhDr. Evžen Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2011 do 30.7.2014 |
Adresa | Kladenská 540/34, 16000 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Pavel Suchan |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2011 do 30.7.2014 |
Adresa | K lánu 539/9, 16000 Praha |
člen výboru | Klára Jansová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2011 do 30.7.2014 |
Adresa | Kladenská 543/40, 16000 Praha |
Člen výboru | Eva Pitráková |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2011 do 30.7.2014 |
Adresa | Kladenská 542/38, 16000 Praha |
člen výboru | Daniel Šesták |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2011 do 30.7.2014 |
Adresa | J. Š. Baara 1664/47, 37001 České Budějovice |
Člen výboru | Eva Pitráková |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 8.11.2011 |
Adresa | Kladenská 542/38, 16000 Praha |
Předseda výboru | PhDr. Evžen Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 8.11.2011 |
Adresa | Kladenská 540/34, 16000 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Pavel Suchan |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 8.11.2011 |
Adresa | K lánu 539/9, 16000 Praha |
Člen výboru | Ing. Jan Walter |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 8.11.2011 |
Adresa | Kladenská 541/36, 16000 Praha |
Člen výboru | Ing. Veronika Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2006 do 8.11.2011 |
Adresa | Kladenská 543/40, 16000 Praha |
IČO: | 27441997 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 4. 2006 |
Sídlo: | Kladenská 540/34, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |