Společenství vlastníků domu čp. 458, Slepá II, Praha 4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 458, Slepá II, Praha 4 (27882098) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Slepá II 458/28, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 2007 Společenství vlastníků domu čp. 458, Slepá II, Praha 4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 458, Slepá II, Praha 4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 458, Slepá II, Praha 4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 5. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7649 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27882098 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu čp. 458, Slepá II, Praha 4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.5.2007 |
Zapsána dne: | 31.5.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slepá II 458, Praha 4 14200, Česká republika | 31.5.2007 |
---|
člen výboru | Radek Bartko |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2021 |
Adresa | Slepá II 458/28, 14200 Praha |
předseda výboru | Eva Vymazalová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2020 |
Adresa | Slepá II 458/28, 14200 Praha |
člen výboru | Rudolf Hrubant |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2020 |
Adresa | Slepá II 458/28, 14200 Praha |
místopředseda výboru | Karel Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2020 do 30.4.2021 |
Adresa | Slepá II 458/28, 14200 Praha |
předseda výboru | Eva Vymazalová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2007 do 19.3.2020 |
Adresa | , Praha 4, Lhotka, Slepá II 458/28, PSČ 142 00 |
místopředseda výboru | Karel Brabec |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2007 do 19.3.2020 |
Adresa | , Praha 4, Lhotka, Slepá II 458, PSČ 142 00 |
člen výboru | Antonín Koudelka |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2007 do 19.3.2020 |
Adresa | , Praha 4, Lhotka, Slepá II 458, PSČ 142 00 |
IČO: | 27882098 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 458, Slepá II, Praha 4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 5. 2007 |
Sídlo: | Slepá II 458/28, Praha 14200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |