Společenství vlastníků domu čp. 41, Karla IV.,Pardubice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 41, Karla IV.,Pardubice (27511375) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Karla IV. 41, 53002 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 2007 Společenství vlastníků domu čp. 41, Karla IV.,Pardubice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 41, Karla IV.,Pardubice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 41, Karla IV.,Pardubice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 17. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3683 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27511375 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 41, Karla IV.,Pardubice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.3.2007 |
Zapsána dne: | 17.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karla IV. 41, Pardubice 53002, Česká republika | 5.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Karla IV. čp.41, Pardubice 53002, Česká republika | 17.3.2007 - 5.10.2016 |
Předseda výboru | Jiří Fabián |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2021 |
Adresa | Karla IV. 41, 53002 Pardubice |
Člen výboru | Marek Chmelař |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2021 |
Adresa | Karla IV. 41, 53002 Pardubice |
člen výboru | Jindřich Kuliš |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 16.3.2021 |
Adresa | Karla IV. 41, 53002 Pardubice |
předseda výboru | Jiří Fabián |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 16.3.2021 |
Adresa | Karla IV. 41, 53002 Pardubice |
člen výboru | Jindřich Kuliš |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 5.10.2016 |
Adresa | Karla IV. čp.41, 53002 Pardubice |
předseda výboru | Jiří Fabián |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 5.10.2016 |
Adresa | Karla IV. čp.41, 53002 Pardubice |
předseda výboru | Jiří Fabián |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 5.10.2016 |
Adresa | Karla IV. čp.41, 53002 Pardubice |
člen výboru | Jindřich Kuliš |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 5.10.2016 |
Adresa | Karla IV. čp.41, 53002 Pardubice |
místopředseda výboru | Antonín Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2015 do 25.3.2016 |
Adresa | Karla IV. 41, 53002 Pardubice |
místopředseda výboru | Antonín Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2015 do 25.3.2016 |
Adresa | Karla IV. 41, 53002 Pardubice |
místopředseda výboru | Antonín Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2012 do 11.9.2015 |
Adresa | Karla IV. čp.41, 53002 Pardubice |
Místopředseda | Antonín Šeda |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2007 do 30.5.2012 |
Adresa | Karla IV. čp.41, 53002 Pardubice |
Člen | Jindřich Kuliš |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2007 do 30.5.2012 |
Adresa | Karla IV. čp.41, 53002 Pardubice |
Předseda | Jiří Fabián |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2007 do 30.5.2012 |
Adresa | Karla IV. čp.41, 53002 Pardubice |
IČO: | 27511375 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 41, Karla IV.,Pardubice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice I |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 3. 2007 |
Sídlo: | Karla IV. 41, Pardubice 53002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |