Společenství vlastníků domu čp. 153 - 156 Stavbařů, Pardubice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 153 - 156 Stavbařů, Pardubice (28786441) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Stavbařů 156, 53009 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 2. 2010 Společenství vlastníků domu čp. 153 - 156 Stavbařů, Pardubice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 153 - 156 Stavbařů, Pardubice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 153 - 156 Stavbařů, Pardubice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4823 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28786441 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 153 - 156 Stavbařů, Pardubice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.2.2010 |
Zapsána dne: | 4.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Stavbařů 156, Pardubice 53009, Česká republika | 11.4.2016 |
---|
Místopředseda výboru | Mgr. Hana Haasová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2021 |
Adresa | Stavbařů 155, 53009 Pardubice |
Předseda výboru | Pavel Sántay |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2021 |
Adresa | Čajkovského 912/50, 50009 Hradec Králové |
člen výboru | David Coufal |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2023 |
Adresa | Stavbařů 153, 53009 Pardubice |
Člen výboru | Daniel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2021 do 13.10.2023 |
Adresa | Zborovská 1039, 56201 Ústí nad Orlicí |
Místopředseda výboru | Irena Vlková |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2016 do 27.1.2021 |
Adresa | Stavbařů 156, 53009 Pardubice |
Předseda výboru | Pavel Sántay |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2016 do 27.1.2021 |
Adresa | Čajkovského 912/50, 50009 Hradec Králové |
Člen výboru | Petr Hemerka |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2016 do 27.1.2021 |
Adresa | Stavbařů 156, 53009 Pardubice |
Místopředseda výboru | Irena Vlková |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 11.4.2016 |
Adresa | Stavbařů 156, 53009 Pardubice |
Předseda výboru | Pavel Sántay |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 11.4.2016 |
Adresa | Čajkovského 912/50, 50009 Hradec Králové |
Člen výboru | Petr Hemerka |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 11.4.2016 |
Adresa | Stavbařů 156, 53009 Pardubice |
Předseda výboru | Pavel Sántay |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 11.4.2016 |
Adresa | Čajkovského 912/50, 50009 Hradec Králové |
Místopředseda výboru | Irena Vlková |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 11.4.2016 |
Adresa | Stavbařů 156, 53009 Pardubice |
Člen výboru | Petr Hemerka |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 11.4.2016 |
Adresa | Stavbařů 156, 53009 Pardubice |
člen výboru | Pavel Závodník |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2010 do 30.10.2015 |
Adresa | Stavbařů 156, 53009 Pardubice |
předseda výboru | Ladislav Götz |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2010 do 30.10.2015 |
Adresa | Stavbařů 156, 53009 Pardubice |
místopředseda výboru | Irena Vlková |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2010 do 30.10.2015 |
Adresa | Stavbařů 156, 53009 Pardubice |
IČO: | 28786441 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 153 - 156 Stavbařů, Pardubice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice II |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 2. 2010 |
Sídlo: | Stavbařů 156, Pardubice 53009 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |