Společenství vlastníků domu čp. 100 Slepotice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu čp. 100 Slepotice (28809700) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 100, 53002 Slepotice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 2010 Společenství vlastníků domu čp. 100 Slepotice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu čp. 100 Slepotice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu čp. 100 Slepotice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 15. 12. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5219 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28809700 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 100, Slepotice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.12.2010 |
Zapsána dne: | 15.12.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 100, Slepotice 53002, Česká republika | 12.8.2020 |
---|
Předseda výboru | Miroslav Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | 100, 53002 Slepotice |
Místopředseda výboru | Jan Široký |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | 100, 53002 Slepotice |
Člen výboru | Jana Rybenská |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2020 |
Adresa | 100, 53002 Slepotice |
místopředseda výboru | Jan Široký |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2010 do 12.8.2020 |
Adresa | 100, 53002 Slepotice |
člen výboru | Jiří Rybenský |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2017 do 12.8.2020 |
Adresa | 22, 53501 Svinčany |
předseda výboru | Bohuslav Půlpán |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2019 do 12.8.2020 |
Adresa | 111, 53002 Úhřetická Lhota |
předseda výboru | Bohuslav Půlpán |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2010 do 7.12.2019 |
Adresa | 100, 53002 Slepotice |
člen výboru | Jiří Rybenský |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2017 do 7.8.2017 |
Adresa | 101, 53002 Slepotice |
člen výboru | Jiří Rybenský |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2010 do 5.8.2017 |
Adresa | 100, 53002 Slepotice |
IČO: | 28809700 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu čp. 100 Slepotice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Slepotice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 12. 2010 |
Sídlo: | 100, Slepotice 53002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |