Společenství vlastníků domu č.p. 965 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p. 965 (26928370) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Svat. Čecha 965/2, 69301 Hustopeče. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 5. 2004 Společenství vlastníků domu č.p. 965 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p. 965 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p. 965 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4220 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26928370 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu č.p. 965 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.5.2004 |
Zapsána dne: | 27.5.2004 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 16.7.2014 - 9.6.2015 | |
Datum vzniku společenství: 08. prosince 2003 | 27.5.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svat. Čecha 965/2, Hustopeče 69301, Česká republika | 15.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | ulice Sv. Čecha , Hustopeče , Česká republika | 27.5.2004 - 15.6.2015 |
předseda výboru | Šárka Šlancarová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | Svat. Čecha 965/2, 69301 Hustopeče |
místopředseda výboru | Lukáš Fröhlich |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | Svat. Čecha 965/4, 69301 Hustopeče |
člen výboru | Ing. Dagmar Hanáková |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | Svat. Čecha 965/2, 69301 Hustopeče |
předseda výboru | Bc. Šárka Šlancarová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2019 do 6.6.2024 |
Adresa | Svat. Čecha 965/2, 69301 Hustopeče |
místopředseda výboru | Mgr. Ivan Poul |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2019 do 6.6.2024 |
Adresa | Svat. Čecha 965/4, 69301 Hustopeče |
člen výboru | Dana Ševčíková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2019 do 6.6.2024 |
Adresa | Slovácká 2702/37, 69002 Břeclav |
předseda výboru | Bc. Šárka Šlancarová |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2015 do 31.5.2019 |
Adresa | Svat. Čecha 965/2, 69301 Hustopeče |
místopředseda výboru | Mgr. Ivan Poul |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2015 do 31.5.2019 |
Adresa | Svat. Čecha 965/4, 69301 Hustopeče |
člen výboru | Dana Ševčíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2019 do 31.5.2019 |
Adresa | Slovácká 2702/37, 69002 Břeclav |
člen výboru | Dana Ševčíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2015 do 27.1.2019 |
Adresa | Svat. Čecha 966/6, 69301 Hustopeče |
místopředseda výboru | Mgr. Ivan Poul |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2014 do 9.6.2015 |
Adresa | Svat. Čecha 965/4, 69301 Hustopeče |
předseda výboru | Šárka Šlancarová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2014 do 9.6.2015 |
Adresa | Svat. Čecha 965/2, 69301 Hustopeče |
člen výboru | Dana Ševčíková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2014 do 9.6.2015 |
Adresa | Svat. Čecha 966/6, 69301 Hustopeče |
Předseda | Šárka Šlancarová |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2004 do 16.7.2014 |
Adresa | Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče |
Místopředseda | Mgr. Ivan Poul |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2004 do 16.7.2014 |
Adresa | Dukelské nám. 4/4, 69301 Hustopeče |
člen | Dana Ševčíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2013 do 16.7.2014 |
Adresa | Svat. Čecha 966/6, 69301 Hustopeče |
člen | Dana Ševčíková |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2010 do 30.11.2013 |
Adresa | Sv. Čecha 966/6, Hustopeče |
Člen | Ing. Roman Jevický |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2004 do 29.4.2010 |
Adresa | Husova 6/6, 69301 Hustopeče |
IČO: | 26928370 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p. 965 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Hustopeče |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 5. 2004 |
Sídlo: | Svat. Čecha 965/2, Hustopeče 69301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |