Společenství vlastníků domu č. p. 699, Štefánikova, Uh. Hradiště má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č. p. 699, Štefánikova, Uh. Hradiště (26894092) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Štefánikova 699, 68601 Uherské Hradiště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 2003 Společenství vlastníků domu č. p. 699, Štefánikova, Uh. Hradiště má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č. p. 699, Štefánikova, Uh. Hradiště nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č. p. 699, Štefánikova, Uh. Hradiště na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 31. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3629 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26894092 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek 699 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.5.2003 |
Zapsána dne: | 31.5.2003 | |
Den vzniku společenství: 02.12.2002 | 31.5.2003 - 22.11.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štefánikova 699, Uherské Hradiště 68601, Česká republika | 30.10.2015 |
---|
předseda společenství | Michal Tanner |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2021 |
Adresa | Štefánikova 699, 68601 Uherské Hradiště |
předseda společenství vlastníků | Michal Tanner |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2016 do 29.7.2021 |
Adresa | Štefánikova 699, 68601 Uherské Hradiště |
pověřený vlastník | Michal Tanner |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 4.8.2016 |
Adresa | Štefánikova 699, 68601 Uherské Hradiště |
pověřený vlastník | Michal Tanner |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 4.8.2016 |
Adresa | Štefánikova 699, 68601 Uherské Hradiště |
pověřený vlastník | Michal Tanner |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2012 do 30.10.2015 |
Adresa | Štefánikova 699, 68601 Uherské Hradiště |
pověřený vlastník | Mgr. Miroslav Dostálek |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 16.6.2012 |
Adresa | Veletiny 158, 68733 Hradčovice |
Jaroslava Hrabovská | |
Ve funkci | od 22.11.2005 do 5.12.2007 |
Adresa | Štefánikova 699, 68601 Uherské Hradiště |
pověřený vlastník | Bohumil Talák |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2003 do 22.11.2005 |
Adresa | Štefánikova 699, Uherské Hradiště |
IČO: | 26894092 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č. p. 699, Štefánikova, Uh. Hradiště |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Uherské Hradiště |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 5. 2003 |
Sídlo: | Štefánikova 699, Uherské Hradiště 68601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |