Společenství vlastníků domu č.p. 620 Gen. Klapálka, Vsetín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p. 620 Gen. Klapálka, Vsetín (26795493) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 2. 2003 Společenství vlastníků domu č.p. 620 Gen. Klapálka, Vsetín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p. 620 Gen. Klapálka, Vsetín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p. 620 Gen. Klapálka, Vsetín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2532 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26795493 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu č.p. 620 Gen. Klapálka, Vsetín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.2.2003 |
Zapsána dne: | 13.2.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 13.2.2003 - 2.12.2016 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 13.2.2003 - 12.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gen. Klapálka č.p. 620, Vsetín 75501, neuveden | 13.2.2003 |
---|---|---|
Adresa: | Generála Klapálka 620, Vsetín 75501, Česká republika | 20.9.2016 |
Adresa: | Gen. Klapálka č.p. 620, Vsetín 75501, Česká republika | 13.2.2003 - 20.9.2016 |
předseda výboru | Petra Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
místopředseda výboru | Michal Kostka |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
člen výboru | Patrik Janků |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2022 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
předseda výboru | Petr Janků |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 do 17.11.2021 |
Adresa | 295, 75501 Janová |
místopředseda výboru | Jana Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2017 do 17.11.2021 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
člen výboru | Milada Bělíčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2017 do 17.11.2021 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
předseda výboru | Petr Janků |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2017 do 17.2.2021 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
člen výboru | Milada Bělíčková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 do 18.2.2017 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
místopředseda výboru | Jana Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 do 18.2.2017 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
předseda výboru | Petr Janků |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 18.2.2017 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
předseda výboru | Petr Janků |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2015 do 18.2.2017 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
člen výboru | Milada Bělíčková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 do 18.2.2017 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
místopředseda výboru | Jana Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2016 do 18.2.2017 |
Adresa | Generála Klapálka 620, 75501 Vsetín |
místopředseda výboru | Jana Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2003 do 20.9.2016 |
Adresa | Gen. Klapálka čp. 620, Vsetín |
člen výboru | Milada Bělíčková |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2003 do 20.9.2016 |
Adresa | Gen. Klapálka čp. 620, Vsetín |
člen výboru | Milada Bělíčková |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2003 do 20.9.2016 |
Adresa | Gen. Klapálka čp. 620, Vsetín |
místopředseda výboru | Jana Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2003 do 20.9.2016 |
Adresa | Gen. Klapálka čp. 620, Vsetín |
předseda výboru | Petr Janků |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2003 do 23.10.2015 |
Adresa | Gen. Klapálka čp. 620, Vsetín |
IČO: | 26795493 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p. 620 Gen. Klapálka, Vsetín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 2. 2003 |
Sídlo: | Generála Klapálka 620, Vsetín 75501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |