Společenství vlastníků domu č.p. 530 Mohelnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p. 530 Mohelnice (06361951) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Havlíčkovo nám. 530/2, 78985 Mohelnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 8. 2017 Společenství vlastníků domu č.p. 530 Mohelnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p. 530 Mohelnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p. 530 Mohelnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 8. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12761 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06361951 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu č.p. 530 Mohelnice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.8.2017 |
Zapsána dne: | 21.8.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkovo nám. 530/2, Mohelnice 78985, Česká republika | 21.8.2017 |
---|
předseda společenství vlastníků | Martin Smrček |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Dlouhá 1513/9, 78985 Mohelnice |
předseda společenství vlastníků | Martin Smrček |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 do 28.6.2024 |
Adresa | Havlíčkovo nám. 530/2, 78985 Mohelnice |
Předseda společenství vlastníků | David Skřivánek |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2017 do 10.4.2018 |
Adresa | Jiráskova 441/5, 78985 Mohelnice |
IČO: | 06361951 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p. 530 Mohelnice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Mohelnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 8. 2017 |
Sídlo: | Havlíčkovo nám. 530/2, Mohelnice 78985 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |