Společenství vlastníků domu č.p. 528, Zbýšov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p. 528, Zbýšov (28294882) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sportovní 528, 66411 Zbýšov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 2008 Společenství vlastníků domu č.p. 528, Zbýšov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p. 528, Zbýšov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p. 528, Zbýšov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6480 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28294882 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 528 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.7.2008 |
Zapsána dne: | 23.7.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sportovní 528, Zbýšov 66411, Česká republika | 14.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Sportovní 528, Zbýšov u Brna 66411, Česká republika | 23.7.2008 - 14.1.2017 |
předseda společenství vlastníků | Ing. Čestmír Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2020 |
Adresa | Sportovní 528, 66411 Zbýšov |
předseda společenství vlastníků | Pavel Přinesdomů |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2017 do 13.2.2020 |
Adresa | Sportovní 528, 66411 Zbýšov |
člen výboru | Petr Maloň |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2013 do 14.1.2017 |
Adresa | Sportovní 528, 66411 Zbýšov |
člen výboru | Jitka Zoblivá |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2013 do 14.1.2017 |
Adresa | Sportovní , 66411 Zbýšov |
místopředseda výboru | Miroslav Kubiš |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2015 do 14.1.2017 |
Adresa | Majrov 103, 66411 Zbýšov |
předseda výboru | Pavel Přinesdomů |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2016 do 14.1.2017 |
Adresa | Sportovní 528, 66411 Zbýšov |
člen výboru | Jitka Zoblivá |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2013 do 14.1.2017 |
Adresa | Sportovní , 66411 Zbýšov |
člen výboru | Petr Maloň |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2013 do 14.1.2017 |
Adresa | Sportovní 528, 66411 Zbýšov |
místopředseda výboru | Miroslav Kubiš |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2015 do 14.1.2017 |
Adresa | Majrov 103, 66411 Zbýšov |
předseda výboru | Pavel Přinesdomů |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2016 do 14.1.2017 |
Adresa | Sportovní 528, 66411 Zbýšov |
předseda výboru | Pavel Přinesdomů |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2010 do 24.9.2016 |
Adresa | Sportovní 528, 66411 Zbýšov |
předseda výboru | Pavel Přinesdomů |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2010 do 24.9.2016 |
Adresa | Sportovní 528, 66411 Zbýšov |
místopředseda výboru | Miroslav Kubiš |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 18.10.2015 |
Adresa | Majrov 103, 66411 Zbýšov |
člen výboru | Jitka Zoblivá |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 27.2.2013 |
Adresa | Sportovní 528, 66411 Zbýšov |
předseda výboru | Petr Miko |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2008 do 26.1.2010 |
Adresa | Sportovní 528, 66411 Zbýšov |
IČO: | 28294882 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p. 528, Zbýšov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Zbýšov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 7. 2008 |
Sídlo: | Sportovní 528, Zbýšov 66411 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |