Společenství vlastníků domu č.p. 51, Úsov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p. 51, Úsov (28597737) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese nám. Míru 51, 78973 Úsov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 2009 Společenství vlastníků domu č.p. 51, Úsov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p. 51, Úsov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p. 51, Úsov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10311 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28597737 | |
Jméno: | Společenství domu č.p. 51, Úsov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.9.2009 |
Zapsána dne: | 4.9.2009 | |
Právnická osoba přizpůsobila své stanovy úpravě občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. postupem podle ust. § 3041 odst. 2 tohoto zákona. | 28.7.2015 | |
Den vzniku společenství: 17.2.2009 | 4.9.2009 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 4.9.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. Míru 51, Úsov 78973, Česká republika | 28.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Náměstí míru 51, Úsov 78973, Česká republika | 4.9.2009 - 28.7.2015 |
Předseda výboru | Jiřina Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 |
Adresa | nám. Míru 51, 78973 Úsov |
Člen výboru | Radek Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 |
Adresa | nám. Míru 51, 78973 Úsov |
Člen výboru | Alena Benková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 |
Adresa | nám. Míru 51, 78973 Úsov |
Člen výboru | Alena Benková |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2015 do 14.2.2023 |
Adresa | nám. Míru 51, 78973 Úsov |
Člen výboru | Jiří Mikulica |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2015 do 14.2.2023 |
Adresa | nám. Míru 51, 78973 Úsov |
Předseda výboru | Jiřina Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2015 do 14.2.2023 |
Adresa | nám. Míru 51, 78973 Úsov |
místopředseda výboru | Jiří Mikulica |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2009 do 28.7.2015 |
Adresa | Náměstí míru 51, 78973 Úsov |
člen výboru | Zuzana Hopjanová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2009 do 28.7.2015 |
Adresa | 17. listopadu 671/7, 78973 Zábřeh |
předseda výboru | Jiřina Horáková |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2009 do 28.7.2015 |
Adresa | Náměstí míru 51, 78973 Úsov |
IČO: | 28597737 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p. 51, Úsov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Úsov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 9. 2009 |
Sídlo: | nám. Míru 51, Úsov 78973 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |