Společenství vlastníků domu č.p. 489 č.p. 639 a č.p. 640 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p. 489 č.p. 639 a č.p. 640 (27815757) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Severovýchod 489/45, 78901 Zábřeh. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 11. 2007 Společenství vlastníků domu č.p. 489 č.p. 639 a č.p. 640 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p. 489 č.p. 639 a č.p. 640 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p. 489 č.p. 639 a č.p. 640 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5927 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27815757 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu č.p. 489 č.p. 639 a č.p. 640 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.11.2007 |
Zapsána dne: | 7.11.2007 | |
Právnická osoba přizpůsobila své stanovy úpravě občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. postupem podle ust. § 3041 odst. 2) tohoto zákona. | 9.2.2017 | |
Den vzniku společenství: 22.8.2007 - Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 7.11.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Severovýchod 489/45, Zábřeh 78901, Česká republika | 6.12.2016 |
---|
Předseda výboru | Milan Cajthaml |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2022 |
Adresa | Severovýchod 489/45, 78901 Zábřeh |
Místopředseda výboru | Stanislav Klemš |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2022 |
Adresa | Severovýchod 639/46, 78901 Zábřeh |
Člen výboru | Leo Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2022 |
Adresa | Severovýchod 640/47, 78901 Zábřeh |
místopředseda výboru | Stanislav Klemš |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2017 do 21.12.2022 |
Adresa | Severovýchod 639/46, 78901 Zábřeh |
člen výboru | Leo Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2017 do 21.12.2022 |
Adresa | Severovýchod 640/47, 78901 Zábřeh |
předseda výboru | Milan Cajthaml |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2017 do 21.12.2022 |
Adresa | Severovýchod 489/45, 78901 Zábřeh |
člen výboru | Leo Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 9.2.2017 |
Adresa | Severovýchod 640/47, 78901 Zábřeh |
místopředseda výboru | Stanislav Klemš |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 9.2.2017 |
Adresa | Severovýchod 639/46, 78901 Zábřeh |
předseda výboru | Milan Cajthaml |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 9.2.2017 |
Adresa | Severovýchod 489/45, 78901 Zábřeh |
člen výboru | Leo Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 9.2.2017 |
Adresa | Severovýchod 640/47, 78901 Zábřeh |
místopředseda výboru | Stanislav Klemš |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 9.2.2017 |
Adresa | Severovýchod 639/46, 78901 Zábřeh |
předseda výboru | Milan Cajthaml |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 do 9.2.2017 |
Adresa | Severovýchod 489/45, 78901 Zábřeh |
místopředseda výboru | Stanislav Klemš |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2007 do 6.12.2016 |
Adresa | Severovýchod 639/46, 78901 Zábřeh |
člen výboru | Leo Krátký |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2007 do 6.12.2016 |
Adresa | Severovýchod 639/46, 78901 Zábřeh |
předseda výboru | Milan Cajthaml |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2007 do 6.12.2016 |
Adresa | Severovýchod 489/45, 78901 Zábřeh |
IČO: | 27815757 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p. 489 č.p. 639 a č.p. 640 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Zábřeh |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 11. 2007 |
Sídlo: | Severovýchod 489/45, Zábřeh 78901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |