Společenství vlastníků domu č. p. 432 Zlaté Hory má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č. p. 432 Zlaté Hory (28660536) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 6. 2011 Společenství vlastníků domu č. p. 432 Zlaté Hory má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č. p. 432 Zlaté Hory nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č. p. 432 Zlaté Hory na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10528 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28660536 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 432 Zlaté Hory | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.6.2011 |
Zapsána dne: | 22.6.2011 | |
Den vzniku společenství: 14.4.2011 | 22.6.2011 - 20.7.2016 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 22.6.2011 - 20.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Sídlišti 432, Zlaté Hory 79376, Česká republika | 20.7.2016 |
---|
Předseda výboru | Eleni Chadzielefteriadu |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
Místopředseda výboru | Petra Pichová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
Člen výboru | Helena Tomašíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
místopředseda výboru | Petra Pichová |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 13.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
člen výboru | Helena Tomašíková |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 13.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
předseda výboru | Eleni Chadzielefteriadu |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 13.8.2021 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
předseda výboru | Eleni Chadzielefteriadu |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2011 do 20.7.2016 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
člen výboru | Helena Tomašíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2011 do 20.7.2016 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
místopředseda výboru | Petra Pichová |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 20.7.2016 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
člen výboru | Helena Tomašíková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2011 do 20.7.2016 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
předseda výboru | Eleni Chadzielefteriadu |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2011 do 20.7.2016 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
místopředseda výboru | Petra Pichová |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2015 do 20.7.2016 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
místopředseda výboru | Petra Pichová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2011 do 21.10.2015 |
Adresa | Na Sídlišti 432, 79376 Zlaté Hory |
IČO: | 28660536 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č. p. 432 Zlaté Hory |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Zlaté Hory |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 6. 2011 |
Sídlo: | Na Sídlišti 432, Zlaté Hory 79376 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |