Společenství vlastníků domu č.p. 309 Doloplazy u Olomouce má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p. 309 Doloplazy u Olomouce (03347672) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 309, 78356 Doloplazy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 2014 Společenství vlastníků domu č.p. 309 Doloplazy u Olomouce má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p. 309 Doloplazy u Olomouce nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p. 309 Doloplazy u Olomouce na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 20. 9. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11566 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03347672 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu č.p. 309 Doloplazy u Olomouce | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.9.2014 |
Zapsána dne: | 20.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 4 | 20.9.2014 - 13.6.2020 | |
Datum vzniku společenství vlastníků jednotek: 01.02.2011 | 20.9.2014 - 13.6.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 309, Doloplazy 78356, Česká republika | 20.9.2014 |
---|
člen výboru | Věra Žádníková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2020 |
Adresa | 309, 78356 Doloplazy |
člen výboru | Dana Metelková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2020 |
Adresa | 309, 78356 Doloplazy |
člen výboru | Petra Feriančeková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2020 |
Adresa | 309, 78356 Doloplazy |
předseda výboru | Martin Navrátil Gabčan |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2021 |
Adresa | 309, 78356 Doloplazy |
předseda výboru | Martin Navrátil Gabčan |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2020 do 30.1.2021 |
Adresa | Hněvotínská 191/15, 77900 Olomouc |
člen výboru | Martin Navrátil Gabčan |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2014 do 13.6.2020 |
Adresa | Hněvotínská 191/15, 77900 Olomouc |
člen výboru | Dana Metelková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2014 do 13.6.2020 |
Adresa | 309, 78356 Doloplazy |
člen výboru | Věra Žádníková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2014 do 13.6.2020 |
Adresa | 309, 78356 Doloplazy |
předseda výboru | Jan Ferianček |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2014 do 30.3.2017 |
Adresa | 309, 78356 Doloplazy |
IČO: | 03347672 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p. 309 Doloplazy u Olomouce |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Doloplazy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 9. 2014 |
Sídlo: | 309, Doloplazy 78356 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |