Společenství vlastníků domu č.p. 225, Hrádek u Sušice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p. 225, Hrádek u Sušice (26343517) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 225, 34201 Hrádek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2002 Společenství vlastníků domu č.p. 225, Hrádek u Sušice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p. 225, Hrádek u Sušice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p. 225, Hrádek u Sušice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 26. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 103 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26343517 | |
Jméno: | Společenství čp. 225, Hrádek u Sušice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.3.2002 |
Zapsána dne: | 26.3.2002 | |
Orgány společenství: 1.) shromáždění vlastníků jednotek 2.) výbor společenství | 20.8.2010 - 31.7.2020 | |
den vzniku společenství: 1.7.2000 orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 26.3.2002 - 20.8.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 225, Hrádek 34201, Česká republika | 30.9.2015 |
---|---|---|
Adresa: | čp. 225, Hrádek 34201, Česká republika | 26.3.2002 - 30.9.2015 |
místopředseda výboru | Pavel Vejstrk |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 31.7.2020 |
Adresa | 225, 34201 Hrádek |
člen výboru | Pavel Brejcha |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 31.7.2020 |
Adresa | 225, 34201 Hrádek |
předseda výboru | Radek Šefrna |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 31.7.2020 |
Adresa | 225, 34201 Hrádek |
člen výboru | Pavla Brejchová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2010 do 30.9.2015 |
Adresa | 225, 34201 Hrádek |
místopředseda výboru | Pavel Vejstrk |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2010 do 30.9.2015 |
Adresa | 225, 34201 Hrádek |
předseda výboru | Petra Breuová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2015 do 30.9.2015 |
Adresa | 225, 34201 Hrádek |
předseda výboru | Petra Breuová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2010 do 30.8.2015 |
Adresa | 225, 34201 Hrádek |
Místopředseda výboru | Jaroslav Pavelec |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 20.8.2010 |
Adresa | 225, 34201 Hrádek u Sušice |
Člen výboru | Pavla Brejchová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 20.8.2010 |
Adresa | 225, 34201 Hrádek u Sušice |
Předseda výboru | Anna Vadlejchová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2005 do 20.8.2010 |
Adresa | 225, 34201 Hrádek u Sušice |
Předseda výboru | Anna Vadlejchová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2002 do 4.8.2005 |
Adresa | čp. 225, 34201 Hrádek u Sušice |
Místopředseda výboru | Jaroslav Pavelec |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2002 do 4.8.2005 |
Adresa | čp. 225, 34201 Hrádek u Sušice |
Člen výboru | Pavla Brejchová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2002 do 4.8.2005 |
Adresa | čp. 225, 34201 Hrádek u Sušice |
IČO: | 26343517 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p. 225, Hrádek u Sušice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Hrádek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 3. 2002 |
Sídlo: | 225, Hrádek 34201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |