Společenství vlastníků domu č.p. 174 v Litultovicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p. 174 v Litultovicích (07034610) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 174, 74755 Litultovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2018 Společenství vlastníků domu č.p. 174 v Litultovicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p. 174 v Litultovicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p. 174 v Litultovicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 5. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12938 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07034610 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu č.p. 174 v Litultovicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.5.2018 |
Zapsána dne: | 3.5.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 174, Litultovice 74755, Česká republika | 3.5.2018 |
---|
předseda výboru | Iveta Klimentová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2024 |
Adresa | 174, 74755 Litultovice |
člen výboru | Karel Šrom |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2024 |
Adresa | 174, 74755 Litultovice |
člen výboru | Marie Klimentová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2024 |
Adresa | 174, 74755 Litultovice |
předseda výboru | Karel Šrom |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2018 do 3.5.2024 |
Adresa | 174, 74755 Litultovice |
člen výboru | Ladislav Šrom |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2018 do 3.5.2024 |
Adresa | 174, 74755 Litultovice |
člen výboru | Martin Kliment |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2018 do 3.5.2024 |
Adresa | 174, 74755 Litultovice |
IČO: | 07034610 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p. 174 v Litultovicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Litultovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 11. 2001 |
Sídlo: | 174, Litultovice 74755 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |