Společenství vlastníků domu č.p. 138, Dlouhá ulice, Příbram II má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p. 138, Dlouhá ulice, Příbram II (26717662) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dlouhá 138, 26101 Příbram. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 2002 Společenství vlastníků domu č.p. 138, Dlouhá ulice, Příbram II má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p. 138, Dlouhá ulice, Příbram II nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p. 138, Dlouhá ulice, Příbram II na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2607 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26717662 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 138 v Příbrami II, Dlouhá ulice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.9.2002 |
Zapsána dne: | 4.9.2002 | |
Den vzniku společenství : 1.7.2000 | 4.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dlouhá ulice 138, Příbram II 26101, Česká republika | 4.9.2002 |
---|
předseda | Ing. Aleš Kořínek |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2021 |
Adresa | Zelená 561, 26101 Příbram |
předseda společenství | Mgr. Jiří Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2021 do 10.12.2021 |
Adresa | 419, 39851 Sepekov |
předseda společenství | Mgr. Jiří Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 7.8.2021 |
Adresa | Dlouhá 138, 26101 Příbram |
člen výboru | Ivana Rusnáková |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2013 do 30.9.2015 |
Adresa | Dlouhá 138, 26101 Příbram |
předseda výboru | Jiří Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2013 do 30.9.2015 |
Adresa | Dlouhá 138, 26101 Příbram |
místopředseda výboru | Jaroslav Říha |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2013 do 30.9.2015 |
Adresa | 50, 26272 Chraštice |
místopředseda výboru | MUDr. Ivana Rusnáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2006 do 11.4.2013 |
Adresa | Pod Šachtami 297, Příbram IV |
člen výboru | Jaroslav Říha |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2006 do 11.4.2013 |
Adresa | čp. 50, Chraštice |
předseda výboru | Mgr. Jiří Dokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2006 do 11.4.2013 |
Adresa | Dlouhá 138, Příbram II |
IČO: | 26717662 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p. 138, Dlouhá ulice, Příbram II |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Příbram |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 9. 2002 |
Sídlo: | Dlouhá 138, Příbram 26101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |