Společenství vlastníků domu č. p. 1330 v Hustopečích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č. p. 1330 v Hustopečích (29299764) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Gen. Peřiny 1330/31, 69301 Hustopeče. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 2011 Společenství vlastníků domu č. p. 1330 v Hustopečích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č. p. 1330 v Hustopečích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č. p. 1330 v Hustopečích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 12. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9048 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29299764 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 1330, Hustopeče | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.12.2011 |
Zapsána dne: | 13.12.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gen. Peřiny 1330/31, Hustopeče 69301, Česká republika | 28.7.2016 |
---|
předseda výboru | Ing. David Petrov |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2021 |
Adresa | Gen. Peřiny 1330/31, 69301 Hustopeče |
člen výboru | Radim Gála |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2021 |
Adresa | Školní 954/1, 69301 Hustopeče |
člen výboru | Bc. Pavel Nečas |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2021 |
Adresa | Gen. Peřiny 1330/31, 69301 Hustopeče |
Člen výboru | Mgr. Pavla Nečasová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2019 do 23.7.2021 |
Adresa | Gen. Peřiny 1330/31, 69301 Hustopeče |
Člen výboru | Radim Gála |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 do 23.7.2021 |
Adresa | Školní 954/1, 69301 Hustopeče |
Předseda výboru | Ing. David Petrov |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 do 23.7.2021 |
Adresa | Gen. Peřiny 1330/31, 69301 Hustopeče |
Člen výboru | Mgr. Pavla Baťková |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2016 do 29.5.2019 |
Adresa | Gen. Peřiny 1330/31, 69301 Hustopeče |
místopředseda výboru | Radim Gála |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2011 do 28.7.2016 |
Adresa | Školní 954/1, 69301 Hustopeče |
člen výboru | Marcela Feketeová |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2011 do 28.7.2016 |
Adresa | Dlouhá 1188/9, 69301 Hustopeče |
předsedkyně výboru | Pavla Baťková |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2011 do 28.7.2016 |
Adresa | Přátelství 37, 69176 Šitbořice |
IČO: | 29299764 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č. p. 1330 v Hustopečích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Hustopeče |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 12. 2011 |
Sídlo: | Gen. Peřiny 1330/31, Hustopeče 69301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |