Společenství vlastníků domu č.p. 1088 v Lipníku nad Bečvou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p. 1088 v Lipníku nad Bečvou (28612370) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bratrská 1088/4, 75131 Lipník nad Bečvou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 2010 Společenství vlastníků domu č.p. 1088 v Lipníku nad Bečvou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p. 1088 v Lipníku nad Bečvou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p. 1088 v Lipníku nad Bečvou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 27. 1. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10334 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28612370 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu č.p. 1088 v Lipníku nad Bečvou | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.1.2010 |
Zapsána dne: | 27.1.2010 | |
Datum vzniku společenství: 27.08.2009 | 20.8.2015 | |
Společenství vlastníků jednotek přizpůsobilo své stanovy zákonu č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku. | 20.8.2015 | |
Datum vzniku společenství : 27.08.2009 Orgán společenství : shromáždění vlastníků jednotek výbor | 27.1.2010 - 20.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bratrská 1088/4, Lipník nad Bečvou 75131, Česká republika | 5.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Bratrská 1088, Lipník nad Bečvou 75131, Česká republika | 27.1.2010 - 5.12.2016 |
předseda výboru | Slavomír Telepun |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2023 |
Adresa | Bratrská 1090/10, 75131 Lipník nad Bečvou |
člen výboru | Vlasta Chovanečková |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2023 |
Adresa | Marie Pujmanové 1130/5, 73601 Havířov |
člen výboru | Lukáš Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2023 |
Adresa | 111, 75123 Dolní Újezd |
člen výboru | Slavomír Telepun |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2022 do 9.2.2023 |
Adresa | Bratrská 1090/10, 75131 Lipník nad Bečvou |
člen výboru | Libuše Foltýnová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2022 do 9.2.2023 |
Adresa | Bratrská 1088/4, 75131 Lipník nad Bečvou |
předseda výboru | Jana Haselmannová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2022 do 7.11.2022 |
Adresa | Bratrská 1088/4, 75131 Lipník nad Bečvou |
člen výboru | Robert Rajnoha |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2015 do 12.4.2022 |
Adresa | Bratrská 1088/4, 75131 Lipník nad Bečvou |
člen výboru | Radek Svatoň |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2015 do 12.4.2022 |
Adresa | Bratrská 1088/4, 75131 Lipník nad Bečvou |
předseda výboru | Jana Haselmannová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2015 do 12.4.2022 |
Adresa | Bratrská 1088/4, 75131 Lipník nad Bečvou |
místopředseda výboru | Robert Rajnoha |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2010 do 20.8.2015 |
Adresa | Bratrská 1088/4, 75131 Lipník nad Bečvou |
člen výboru | Petr Knot |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2010 do 20.8.2015 |
Adresa | Bratrská 1088/4, 75131 Lipník nad Bečvou |
předseda výboru | Jana Haselmannová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2010 do 20.8.2015 |
Adresa | Bratrská 1088/4, 75131 Lipník nad Bečvou |
IČO: | 28612370 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p. 1088 v Lipníku nad Bečvou |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Lipník nad Bečvou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 1. 2010 |
Sídlo: | Bratrská 1088/4, Lipník nad Bečvou 75131 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |