Společenství vlastníků domu č.p.1041 Tyršova, Jeseník má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu č.p.1041 Tyršova, Jeseník (28638921) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Tyršova 1041/4, 79001 Jeseník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 11. 2010 Společenství vlastníků domu č.p.1041 Tyršova, Jeseník má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu č.p.1041 Tyršova, Jeseník nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu č.p.1041 Tyršova, Jeseník na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 11. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 10485 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28638921 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 1041 Tyršova, Jeseník | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.11.2010 |
Zapsána dne: | 5.11.2010 | |
Den vzniku společenství: 9.8.2010 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 5.11.2010 - 27.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tyršova 1041/4, Jeseník 79001, Česká republika | 27.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Tyršova 1041/4, Jeseník 79001, Česká republika | 5.11.2010 - 27.6.2016 |
Předseda výboru | Anežka Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2021 |
Adresa | Tyršova 1041/4, 79001 Jeseník |
Místopředseda výboru | Žaneta Kubáňová |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2021 |
Adresa | 262, 79001 Bělá pod Pradědem |
člen výboru | Roman Janočko |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2024 |
Adresa | 225, 79001 Bělá pod Pradědem |
člen výboru | Roman Janočko |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2021 do 4.4.2024 |
Adresa | Tyršova 1041/4, 79001 Jeseník |
Člen výboru | Tomáš Zečevič |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2020 do 12.8.2021 |
Adresa | 775, 79061 Lipová-lázně |
Místopředseda výboru | Žaneta Kubáňová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 12.8.2021 |
Adresa | 262, 79001 Bělá pod Pradědem |
Předseda výboru | Anežka Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 12.8.2021 |
Adresa | Tyršova 1041/4, 79001 Jeseník |
Člen výboru | Tomáš Zečevič |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 4.3.2020 |
Adresa | Tyršova 1041/4, 79001 Jeseník |
Místopředseda výboru | Žaneta Skálová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2018 do 15.8.2018 |
Adresa | 262, 79001 Bělá pod Pradědem |
Místopředseda výboru | Žaneta Skálová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 12.1.2018 |
Adresa | Tyršova 1041/4, 79001 Jeseník |
místopředseda výboru | Anežka Urbanová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2010 do 24.2.2016 |
Adresa | Tyršova 1041/4, 79001 Jeseník |
předseda výboru | Ing. Evangelos Kasiaras |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2010 do 24.2.2016 |
Adresa | Tyršova 1041/4, 79001 Jeseník |
člen výboru | Kamil Karger |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2010 do 24.2.2016 |
Adresa | Tyršova 1041/4, 79001 Jeseník |
IČO: | 28638921 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu č.p.1041 Tyršova, Jeseník |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Jeseník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 11. 2010 |
Sídlo: | Tyršova 1041/4, Jeseník 79001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |