Společenství vlastníků domu Bubeneč čp. 501/9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Bubeneč čp. 501/9 (26762927) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Národní obrany 501/9, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 2003 Společenství vlastníků domu Bubeneč čp. 501/9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Bubeneč čp. 501/9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Bubeneč čp. 501/9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3539 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26762927 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Bubeneč čp. 501/9 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.3.2003 |
Zapsána dne: | 22.3.2003 | |
den vzniku: 27.11.2002 | 22.3.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Národní obrany 501/9, Praha 16000, Česká republika | 22.3.2003 |
---|
Předseda výboru | Mgr. Jitka Pešičková |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2021 |
Adresa | Národní obrany 501/9, 16000 Praha |
Místopředseda výboru | Martina Sejková |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2021 |
Adresa | Národní obrany 501/9, 16000 Praha |
Člen výboru | Ing. Romana Valentová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2024 |
Adresa | Lindleyova 2822/4, 16000 Praha |
Člen výboru | Ing. Romana Valentová |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2021 do 10.2.2024 |
Adresa | Národní obrany 501/9, 16000 Praha |
Člen výboru | Mária Jüngling |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2019 do 18.2.2021 |
Adresa | Zelená 432, 25262 Statenice |
Místopředseda výboru | Jitka Pešičková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2016 do 18.2.2021 |
Adresa | Národní obrany 501/9, 16000 Praha |
Předseda výboru | Tomáš Kocian |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2016 do 18.2.2021 |
Adresa | Národní obrany 501/9, 16000 Praha |
Člen výboru | Mária Jüngling |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2016 do 22.3.2019 |
Adresa | Národní obrany 501/9, 16000 Praha |
předseda výboru | Ing. Oldřich Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2003 do 14.1.2016 |
Adresa | Národní obrany 501/9, 16000 Praha |
člen výboru | Tomáš Chotěboř |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2003 do 14.1.2016 |
Adresa | Národní obrany 501/9, 16000 Praha |
místopředseda výboru | PhDr. Roman Dykast |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2003 do 14.1.2016 |
Adresa | Národní obrany 501/9, 16000 Praha |
IČO: | 26762927 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Bubeneč čp. 501/9 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 22. 3. 2003 |
Sídlo: | Národní obrany 501/9, Praha 16000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |