Společenství vlastníků domu Bratří Šilerů 3355, 3356, Kroměříž má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Bratří Šilerů 3355, 3356, Kroměříž (29276691) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bratří Šilerů 3356/2, 76701 Kroměříž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 5. 2011 Společenství vlastníků domu Bratří Šilerů 3355, 3356, Kroměříž má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Bratří Šilerů 3355, 3356, Kroměříž nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Bratří Šilerů 3355, 3356, Kroměříž na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 5. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8700 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29276691 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu Bratří Šilerů 3355, 3356, Kroměříž | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.5.2011 |
Zapsána dne: | 7.5.2011 | |
Člen statutárního orgánu pověřeného vlastníka Ing. Magda Koukalová, r.č. 555728/1807, Kroměříž, ALbertova 3983/6, PSČ 767 01 - Člen statutárníh orgánu pověřeného vlastníka Vladimíra Supová, r.č. 775222/4403, Chropyně, Nádražní 709, PSč 768 11 - Člen statutárního orgánu pověřeného vlastníka Jan Navrátil, r.č. 530729/295, Kroměříž, Albertova 3984/4, PSČ 767 01 - Člen statutárního orgánu pověřeného vlastníka Ing. Josef Baďura, r.č. 620430/0542, Chropyně, J.Fučíka 671, PSČ 768 11 - Člen statutárního orgánu pověřeného vlastníka Alois Hýža, r.č. 490224/376, Kroměříž, Úprkova 3692/19, PSČ 767 01 | 7.5.2011 - 14.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bratří Šilerů 3356/2, Kroměříž 76701, Česká republika | 14.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Bratří Šilerů 3356, Kroměříž 76701, Česká republika | 7.5.2011 - 14.10.2016 |
Předseda výboru | Ing. Stanislav Vymětal |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2021 |
Adresa | Bratří Šilerů 3356/2, 76701 Kroměříž |
Člen výboru | Ing. Pavel Klapec |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2021 |
Adresa | Bratří Šilerů 3356/2, 76701 Kroměříž |
Člen výboru | Ing. Dušan Pšenko |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2021 |
Adresa | Bratří Šilerů 3355/4, 76701 Kroměříž |
člen výboru | Ing. Dušan Pšenko |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 17.7.2021 |
Adresa | Bratří Šilerů 3355/4, 76701 Kroměříž |
místopředseda výboru | Ing. Pavel Klapec |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 17.7.2021 |
Adresa | Bratří Šilerů 3356/2, 76701 Kroměříž |
předseda výboru | Ing. Stanislav Vymětal |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2016 do 17.7.2021 |
Adresa | Bratří Šilerů 3356/2, 76701 Kroměříž |
IČO: | 29276691 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Bratří Šilerů 3355, 3356, Kroměříž |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kroměříž |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 5. 2011 |
Sídlo: | Bratří Šilerů 3356/2, Kroměříž 76701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |