Společenství vlastníků domu Bolzanova 728, Chýně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu Bolzanova 728, Chýně (07981929) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bolzanova 728, 25303 Chýně. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 3. 2019 Společenství vlastníků domu Bolzanova 728, Chýně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu Bolzanova 728, Chýně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu Bolzanova 728, Chýně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 3. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 19248 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07981929 | |
Jméno: | Společenství vlastníků pro dům, který je součástí pozemku parc. č. st. 1044 v k. ú. Chýně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.3.2019 |
Zapsána dne: | 14.3.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bolzanova 728, Chýně 25303, Česká republika | 13.12.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Jeremiášova 2722/2b, Praha 15500, Česká republika | 14.3.2019 - 13.12.2019 |
Předseda výboru | Hana Syblíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2019 |
Adresa | Bolzanova 728, 25303 Chýně |
Člen výboru | Jan Vejbor |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2019 |
Adresa | Bolzanova 728, 25303 Chýně |
Člen výboru | Zuzana Ščotka |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2019 |
Adresa | Bolzanova 728, 25303 Chýně |
Člen výboru | Veronika Kunzová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2023 |
Adresa | Bolzanova 728, 25303 Chýně |
Předseda společenství vlastníků | Libor Koucký |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2019 do 13.12.2019 |
Adresa | Vrchlického 2238, 27201 Kladno |
IČO: | 07981929 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu Bolzanova 728, Chýně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Chýně |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 3. 2019 |
Sídlo: | Bolzanova 728, Chýně 25303 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |