Společenství vlastníků domu B.Němcové č.p. 3663 a 3664 v Jablonci n.N. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu B.Němcové č.p. 3663 a 3664 v Jablonci n.N. (28668626) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Boženy Němcové 3663/16, 46604 Jablonec nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 7. 2008 Společenství vlastníků domu B.Němcové č.p. 3663 a 3664 v Jablonci n.N. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu B.Němcové č.p. 3663 a 3664 v Jablonci n.N. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu B.Němcové č.p. 3663 a 3664 v Jablonci n.N. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 7. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4390 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28668626 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu B.Němcové č.p. 3663 a 3664 v Jablonci n.N. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.7.2008 |
Zapsána dne: | 24.7.2008 | |
den vzniku společenství: 12.5.2008 | 24.7.2008 - 8.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Boženy Němcové 3663/16, Jablonec nad Nisou 46604, Česká republika | 14.1.2017 |
---|
místopředseda výboru | Mgr. Marcela Rousová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Radka Linková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
předseda výboru | Hedvika Mikešová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 |
Adresa | Boženy Němcové 3663/16, 46604 Jablonec nad Nisou |
Místopředseda výboru | Mgr. Marcela Rousová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2017 do 14.1.2022 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
Člen výboru | Radka Linková |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2017 do 14.1.2022 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
Předseda výboru | Hedvika Mikešová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2017 do 14.1.2022 |
Adresa | Boženy Němcové 3663/16, 46604 Jablonec nad Nisou |
Předseda výboru | Hedvika Mikešová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 14.1.2017 |
Adresa | Boženy Němcové 3663/16, 46604 Jablonec nad Nisou |
Místopředseda výboru | Marcela Rousová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 14.1.2017 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
Člen výboru | Václav Linka |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 14.1.2017 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
Místopředseda výboru | Marcela Rousová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 14.1.2017 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
Člen výboru | Václav Linka |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 14.1.2017 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
Předseda výboru | Hedvika Mikešová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 14.1.2017 |
Adresa | Boženy Němcové 3663/16, 46604 Jablonec nad Nisou |
místopředseda výboru | Marcela Rousová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2013 do 8.1.2016 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
předseda výboru | Hedvika Mikešová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2013 do 8.1.2016 |
Adresa | Boženy Němcové 3663/16, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Václav Linka |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2013 do 8.1.2016 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Alena Rozínková |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2010 do 23.8.2013 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
místopředseda výboru | Mgr. Marcela Rousová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2010 do 23.8.2013 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
předseda výboru | Hedvika Mikešová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2010 do 23.8.2013 |
Adresa | Boženy Němcové 3663/16, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Alena Rozínková |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2013 do 23.8.2013 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
předseda výboru | Hedvika Mikešová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2008 do 26.10.2010 |
Adresa | Boženy Němcové 3663/16, 46604 Jablonec nad Nisou |
místopředseda výboru | Karel Jirout |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2008 do 26.10.2010 |
Adresa | Boženy Němcové 3663/16, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Jiří Kysela |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2008 do 26.10.2010 |
Adresa | Boženy Němcové 3663/16, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Mgr. Marcela Rousová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2008 do 26.10.2010 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Alena Rozínková |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2009 do 26.10.2010 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Martina Balounová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2008 do 8.7.2009 |
Adresa | Boženy Němcové 3664/18, 46604 Jablonec nad Nisou |
IČO: | 28668626 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu B.Němcové č.p. 3663 a 3664 v Jablonci n.N. |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Jablonec nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 7. 2008 |
Sídlo: | Boženy Němcové 3663/16, Jablonec nad Nisou 46604 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |