Společenství vlastníků domu 93, 94/V v Klatovech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu 93, 94/V v Klatovech (70956677) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Rozvoj 93, 33901 Klatovy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 2002 Společenství vlastníků domu 93, 94/V v Klatovech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu 93, 94/V v Klatovech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu 93, 94/V v Klatovech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 31. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1526 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70956677 | |
Jméno: | Společenství domu 93,94/V v Klatovech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.5.2002 |
Zapsána dne: | 31.5.2002 | |
Den vzniku společenství: 1. července 2000 | 31.5.2002 | |
Orgány společenství: | 31.5.2002 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 31.5.2002 | |
výbor společenství | 31.5.2002 |
Člen výboru | Jan Prášek |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2002 |
Adresa | Rozvoj 93, 33901 Klatovy V |
Předseda výboru | Ján Mihalec |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2002 |
Adresa | Rozvoj 93, 33901 Klatovy V |
Člen výboru | Karel Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2006 |
Adresa | Rozvoj 94/V, 33901 Klatovy |
Člen výboru | Václav Toman |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2002 do 8.11.2006 |
Adresa | Rozvoj 94, 33901 Klatovy V |
IČO: | 70956677 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu 93, 94/V v Klatovech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Klatovy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 7. 2000 |
Sídlo: | Rozvoj 93, Klatovy 33901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |