Společenství vlastníků domu 629, 630/II v Klatovech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu 629, 630/II v Klatovech (72079185) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Plzeňská 629, 33901 Klatovy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 12. 2010 Společenství vlastníků domu 629, 630/II v Klatovech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu 629, 630/II v Klatovech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu 629, 630/II v Klatovech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 24. 12. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6369 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72079185 | |
Jméno: | Společenství domu čp. 629, 630/II v Klatovech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.12.2010 |
Zapsána dne: | 24.12.2010 | |
Orgány společenství: | 24.12.2010 - 3.11.2015 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 24.12.2010 - 3.11.2015 | |
výbor společenství | 24.12.2010 - 3.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 629, Klatovy 33901, Česká republika | 3.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Plzeňská 629, Klatovy 33901, Česká republika | 24.12.2010 - 3.11.2015 |
Předseda výboru | Jan Hnojský |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2024 |
Adresa | Plzeňská 630, 33901 Klatovy |
člen výboru | Alena Zavřelová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2024 |
Adresa | Plzeňská 630, 33901 Klatovy |
člen výboru | Ing. Pavel Ouřada |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2024 |
Adresa | Plzeňská 629, 33901 Klatovy |
Člen výboru | Pavla Grősslová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 8.6.2024 |
Adresa | Plzeňská 630, 33901 Klatovy |
Předseda výboru | Jan Hnojský |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 8.6.2024 |
Adresa | Plzeňská 630, 33901 Klatovy |
Člen výboru | Alena Ouřadová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2015 do 5.11.2021 |
Adresa | Plzeňská 629, 33901 Klatovy |
člen výboru | Pavla Grösslová |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2010 do 3.11.2015 |
Adresa | 61, 33901 Vrhaveč |
člen výboru | Mgr. Alena Ouřadová |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2010 do 3.11.2015 |
Adresa | Plzeňská 629, 33901 Klatovy |
předseda výboru | Jan Hnojský |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2010 do 3.11.2015 |
Adresa | Plzeňská 630, 33901 Klatovy |
IČO: | 72079185 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu 629, 630/II v Klatovech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Klatovy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 6. 2009 |
Sídlo: | Plzeňská 629, Klatovy 33901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |