Společenství vlastníků domu 409-412 Týnec nad Sázavou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků domu 409-412 Týnec nad Sázavou (04070488) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Družstevní 411, 25741 Týnec nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 6. 2015 Společenství vlastníků domu 409-412 Týnec nad Sázavou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků domu 409-412 Týnec nad Sázavou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků domu 409-412 Týnec nad Sázavou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 6. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 16493 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04070488 | |
Jméno: | Společenství vlastníků domu 409-412 Týnec nad Sázavou | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.6.2015 |
Zapsána dne: | 16.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družstevní 411, Týnec nad Sázavou 25741, Česká republika | 16.6.2015 |
---|
člen výboru | Jan Bittner |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2021 |
Adresa | Družstevní 412, 25741 Týnec nad Sázavou |
člen výboru | Jaroslav Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2021 |
Adresa | Družstevní 409, 25741 Týnec nad Sázavou |
předseda výboru | Hana Čichovská |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2024 |
Adresa | Jílovská 609, 25741 Týnec nad Sázavou |
předseda výboru | Hana Čichovská |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2021 do 10.7.2024 |
Adresa | Družstevní 411, 25741 Týnec nad Sázavou |
předseda výboru | Hana Čichovská |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2015 do 13.10.2021 |
Adresa | Družstevní 411, 25741 Týnec nad Sázavou |
člen výboru | Jan Bittner |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2015 do 13.10.2021 |
Adresa | Družstevní 412, 25741 Týnec nad Sázavou |
člen výboru | Jaroslav Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2015 do 13.10.2021 |
Adresa | Družstevní 409, 25741 Týnec nad Sázavou |
IČO: | 04070488 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků domu 409-412 Týnec nad Sázavou |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Týnec nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 5. 2004 |
Sídlo: | Družstevní 411, Týnec nad Sázavou 25741 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |